ROSTISLAV SIKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2018 |
Adresa: |
79201, 2768208, Razová, Razová, 351 |
|
ROSTISLAV SIKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2018 |
Adresa: |
79201, 2768208, Bruntál, Razová, Razová, 351, č.p. 351, 79201 Razová |
|
ROSTISLAV SIKORA
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
79201, 2768208, Razová, Razová, 351 |
|
ROSTISLAV SIKORA
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
79201, 2768208, Bruntál, Razová, Razová, 351, č.p. 351, 79201 Razová |
|
Alena Gniadková
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
73914, 15386791, Ostravice, 429 |
|
ALENA GNIADKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
73914, 15386791, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 429, č.p. 429, 73914 Ostravice |
|
Ing. Halina Sikorová
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
08.09.2003 |
Adresa: |
Třinec, Lyžbice, Olšová, 898/6 |
|
Bohdan Sikora
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
08.09.2003 |
Adresa: |
Třinec, Lyžbice, Olšová, 898/6 |
|
Ing. Halina Sikorová
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
08.09.2003 |
Adresa: |
898/6, Třinec, Lyžbice, Olšová, Olšová 898/6, Třinec - Lyžbice, Česká republika |
|
Bohdan Sikora
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
08.09.2003 |
Adresa: |
898/6, Třinec, Lyžbice, Olšová, Olšová 898/6, Třinec - Lyžbice, Česká republika |
|
Ivo Češek
|
Neaktivní
od 08.09.2003
|
jednatel |
11.09.2001 |
Adresa: |
23317141, Olomouc, Nové sady, Trnkova, č. 580/28 |
|
Ivo Češek
|
Neaktivní
od 08.09.2003
|
jednatel |
11.09.2001 |
Adresa: |
77900, 23317141, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 580, 28, Trnkova 580/28, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|