Ing. PAVLA ČERNÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4505883, Opava, Předměstí, Krnovská, 33, 57 |
|
Ing. PAVLA ČERNÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4505883, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 33, 57, Krnovská 33/57, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. PAVLA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2016
|
jednatel |
29.12.2015 |
Adresa: |
74601, 4505883, Opava, Předměstí, Krnovská, 33, 57 |
|
Ing. PAVLA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2016
|
jednatel |
29.12.2015 |
Adresa: |
74601, 4505883, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 33, 57, Krnovská 33/57, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Roman Černý
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
jednatel |
19.02.2005 |
Adresa: |
74601, 4513312, Opava, Předměstí, Provaznická, 1131/10 |
|
Ing. Roman Černý
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
jednatel |
19.02.2005 |
Adresa: |
74601, 4513312, Opava, Opava, Předměstí, Provaznická, 1131, 10, Provaznická 1131/10, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Martin Weczerek
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
74721, 4444124, Kravaře, Komenského, 785/44 |
|
Ing. Martin Weczerek
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
74721, 4444124, Opava, Kravaře, Kravaře, Komenského, 785, 44, Komenského 785/44, 74721 Kravaře |
|