OLGA ZÁVODNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
předseda výboru |
02.01.2017 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
MONIKA HLUŠÍ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
místopředseda výboru |
02.01.2017 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
FRANTIŠEK CHLADNUCH
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
člen výboru |
02.01.2017 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22 |
|
OLGA ZÁVODNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
předseda výboru |
02.01.2017 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MONIKA HLUŠÍ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
místopředseda výboru |
02.01.2017 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
FRANTIŠEK CHLADNUCH
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
člen výboru |
02.01.2017 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
EVA KLEIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22 |
|
PETR VACLACH
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
MONIKA HLUŠÍ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
VLADIMÍR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
RUDOLF KOTÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22 |
|
EVA KLEIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PETR VACLACH
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MONIKA HLUŠÍ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
VLADIMÍR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
RUDOLF KOTÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
EVA KLEIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22 |
|
PETR VACLACH
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
MONIKA HLUŠÍ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
VLADIMÍR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
Rudolf Kotík
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
EVA KLEIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PETR VACLACH
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MONIKA HLUŠÍ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
VLADIMÍR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Rudolf Kotík
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
František Steininger
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
29.12.2010 |
Adresa: |
11219751, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279, 20 |
|
František Steininger
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
29.12.2010 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
František Chladnuch
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
11219866, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Ing. Miroslav Kusák
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
předseda výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
11219751, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279/20 |
|
Eva Kleiberová
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
11219866, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Petr Vaclach
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
11219751, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279/20 |
|
Olga Závodníková
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
11220252, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 327/6 |
|
FRANTIŠEK CHLADNUCH
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
EVA KLEIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PETR VACLACH
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Olga Závodníková
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
75002, 11220252, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 327, 6, tř. 17. listopadu 327/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Miroslav Kusák
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
předseda výboru |
28.07.2007 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Miroslav Kusák
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
předseda výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
11219751, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279/20 |
|
František Chladnuch
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
11219866, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Marie Leiterová
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
11219866, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Eva Kleiberová
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
11219866, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Petr Vaclach
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
11219751, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279/20 |
|
Ing. Miroslav Kusák
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
předseda výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
FRANTIŠEK CHLADNUCH
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Marie Leiterová
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
EVA KLEIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
75002, 11219866, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 290, 22, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PETR VACLACH
|
Neaktivní
od 28.07.2007
|
člen výboru |
01.11.2003 |
Adresa: |
75002, 11219751, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 279, 20, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Miloš Kleiber
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
předseda výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Otakar Chrastina
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279/20 |
|
Vladimír Děrda
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 279/20 |
|
František Chladnuch
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Marie Leiterová
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, 290/22 |
|
Ing. Miloš Kleiber
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
předseda výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
290/22, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov, Přerov I - Město, Česká republika |
|
Otakar Chrastina
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
279/20, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov, Přerov I - Město, Česká republika |
|
Vladimír Děrda
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
279/20, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, tř. 17. listopadu 279/20, Přerov, Přerov I - Město, Česká republika |
|
František Chladnuch
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
290/22, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov, Přerov I - Město, Česká republika |
|
Marie Leiterová
|
Neaktivní
od 01.11.2003
|
člen výboru |
19.09.2001 |
Adresa: |
290/22, Přerov, Přerov I - Město, tř. 17. listopadu, tř. 17. listopadu 290/22, Přerov, Přerov I - Město, Česká republika |
|