Ing. JAN MIKULENKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.02.2023 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.02.2023 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
Ing. JAN MIKULENKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.02.2023 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.02.2023 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LADISLAV PALA
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
předseda výboru |
26.10.2021 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
místopředseda výboru |
26.10.2021 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LADISLAV PALA
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
předseda výboru |
26.10.2021 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
místopředseda výboru |
26.10.2021 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LADISLAV PALA
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
předseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
místopředseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LADISLAV PALA
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
předseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
místopředseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LADISLAV PALA
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
předseda výboru |
05.09.2014 |
Adresa: |
75301, 11280174, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
místopředseda výboru |
05.09.2014 |
Adresa: |
75301, 11280174, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
RADEK BUNDIL
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
člen výboru |
05.09.2014 |
Adresa: |
75301, 11280174, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513 |
|
LADISLAV PALA
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
předseda výboru |
05.09.2014 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LUBOMÍR PRVÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
místopředseda výboru |
05.09.2014 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
RADEK BUNDIL
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
člen výboru |
05.09.2014 |
Adresa: |
75301, 11280174, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1513, Palackého 1513, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. TOMÁŠ VAVŘÍK
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
předseda představenstva |
01.01.2014 |
Adresa: |
75301, 26525950, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 2030 |
|
Ing. TOMÁŠ VAVŘÍK
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
předseda představenstva |
01.01.2014 |
Adresa: |
75301, 26525950, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 2030, Sklený kopec 2030, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. VÁCLAV BRABEC
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
místopředseda představenstva |
13.09.2013 |
Adresa: |
73601, 24855171, Havířov, Podlesí, Čelakovského, 1271, 6 |
|
Ing. VÁCLAV BRABEC
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
místopředseda představenstva |
13.09.2013 |
Adresa: |
73601, 24855171, Karviná, Havířov, Podlesí, Čelakovského, 1271, 6, Čelakovského 1271/6, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. Tomáš Vavřík
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
předseda představenstva |
26.07.2003 |
Adresa: |
75301, Přerov, Hranice, Hranice I - Město, Masarykovo nám., 91/6 |
|
Ing. Tomáš Vavřík
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
předseda představenstva |
26.07.2003 |
Adresa: |
91/6, Přerov, Hranice, Hranice I - Město, Masarykovo nám., 75301, Masarykovo nám. 91/6, 75301 Hranice - Hranice I - Město, okres: Přerov, Česká republika |
|
Ing. Roman Vývoda
|
Neaktivní
od 26.07.2003
|
předseda představenstva |
26.09.2001 |
Adresa: |
Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova, 1445 |
|
Ing. Václav Brabec
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
místopředseda představenstva |
26.09.2001 |
Adresa: |
73601, 24905771, Havířov, Komunardů, 4 |
|
CIDEM Hranice, a.s.
14617081 |
Neaktivní
od 05.09.2014
|
pověřený vlastník |
26.09.2001 |
Adresa: |
11275961, Hranice, Skalní, č. 1088 |
|
Ing. Radoslav Bendík
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
člen představenstva |
26.09.2001 |
Adresa: |
Hranice, Hranice I - Město, Pod nemocnicí, 1464 |
|
CIDEM Hranice, a.s.
14617081 |
Neaktivní
od 05.09.2014
|
pověřený vlastník |
26.09.2001 |
Adresa: |
75301, 11275961, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Skalní, 1088, Skalní 1088, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Roman Vývoda
|
Neaktivní
od 26.07.2003
|
předseda představenstva |
26.09.2001 |
Adresa: |
1445, Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova, Havlíčkova 1445, Hranice, Hranice I - Město, Česká republika |
|
Ing. Václav Brabec
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
místopředseda představenstva |
26.09.2001 |
Adresa: |
73601, 24905771, Karviná, Havířov, Město, Komunardů, 983, 4, Komunardů 983/4, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Radoslav Bendík
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
člen představenstva |
26.09.2001 |
Adresa: |
1464, Hranice, Hranice I - Město, Pod nemocnicí, Pod nemocnicí 1464, Hranice, Hranice I - Město, Česká republika |
|