Stavební bytové družstvo Přerov
00053236 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
13.08.2022 |
Adresa: |
75002, 11218240, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova, 128, 41 |
|
Stavební bytové družstvo Přerov
00053236 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
13.08.2022 |
Adresa: |
75002, 11218240, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova, 128, 41, Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Stavební bytové družstvo Přerov
00053236 |
Neaktivní
od 13.08.2022
|
předseda společenství vlastníků |
18.03.2017 |
Adresa: |
75002, 11218240, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova, 128, 41 |
|
Stavební bytové družstvo Přerov
00053236 |
Neaktivní
od 13.08.2022
|
předseda společenství vlastníků |
18.03.2017 |
Adresa: |
75002, 11218240, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova, 128, 41, Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda společenství vlastníků |
14.04.2016 |
Adresa: |
75117, 11078251, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Čechova, 328, 11 |
|
Ing. PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda společenství vlastníků |
14.04.2016 |
Adresa: |
75117, 11078251, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Čechova, 328, 11, Čechova 328/11, 75117 Horní Moštěnice |
|
Drahomíra Rygalová
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
pověřený vlastník |
28.01.2005 |
Adresa: |
11079550, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458/3 |
|
Drahomíra Rygalová
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
pověřený vlastník |
28.01.2005 |
Adresa: |
75117, 11079550, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458, 3, Pod Vinohrady 458/3, 75117 Horní Moštěnice |
|
Drahomíra Rygalová
|
Neaktivní
od 28.01.2005
|
předseda výboru |
12.10.2001 |
Adresa: |
11079550, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458/3 |
|
Jaroslav Jelének
|
Neaktivní
od 28.01.2005
|
místopředseda výboru |
12.10.2001 |
Adresa: |
11079550, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458/3 |
|
Mgr. Zdeněk Pospíšil
|
Neaktivní
od 28.01.2005
|
člen výboru |
12.10.2001 |
Adresa: |
11079550, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458/3 |
|
Drahomíra Rygalová
|
Neaktivní
od 28.01.2005
|
předseda výboru |
12.10.2001 |
Adresa: |
75117, 11079550, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458, 3, Pod Vinohrady 458/3, 75117 Horní Moštěnice |
|
Jaroslav Jelének
|
Neaktivní
od 28.01.2005
|
místopředseda výboru |
12.10.2001 |
Adresa: |
75117, 11079550, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458, 3, Pod Vinohrady 458/3, 75117 Horní Moštěnice |
|
Mgr. Zdeněk Pospíšil
|
Neaktivní
od 28.01.2005
|
člen výboru |
12.10.2001 |
Adresa: |
75117, 11079550, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Pod Vinohrady, 458, 3, Pod Vinohrady 458/3, 75117 Horní Moštěnice |
|