Dušan Tichavský
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
předseda představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
25135163, Ostrava, Nová Bělá, Hegerova, 16/54 |
|
Dušan Tichavský
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
předseda představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
72400, 25135163, Ostrava-město, Ostrava, Nová Bělá, Hegerova, 16, 54, Hegerova 16/54, Nová Bělá, 72400 Ostrava |
|
Jakub Maralík
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
člen představenstva |
16.10.2008 |
Adresa: |
3, Ostrava, Poruba, Antonie Bejdové, 1792/6 |
|
Jakub Maralík
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
člen představenstva |
16.10.2008 |
Adresa: |
70800, 3301184, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1792, 6, náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Petr Matýsek
|
Neaktivní
od 11.06.2008
|
člen představenstva |
01.09.2006 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, ČSA, 536 |
|
Ing. Pavel Čada
|
Neaktivní
od 08.10.2009
|
předseda představenstva |
01.09.2006 |
Adresa: |
3168271, Ostrava, Třebovice, Zemědělská, 5431/21 |
|
Ing. Petr Jarolím
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
člen představenstva |
01.09.2006 |
Adresa: |
20501358, Paskov, Oprechtice, 32 |
|
Petr Matýsek
|
Neaktivní
od 11.06.2008
|
člen představenstva |
01.09.2006 |
Adresa: |
73801, 20573791, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Československé armády, 536, Československé armády 536, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Pavel Čada
|
Neaktivní
od 08.10.2009
|
předseda představenstva |
01.09.2006 |
Adresa: |
72200, 3168271, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Zemědělská, 5431, 21, Zemědělská 5431/21, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. Petr Jarolím
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
člen představenstva |
01.09.2006 |
Adresa: |
73921, 20501358, Frýdek-Místek, Paskov, Oprechtice, 32, Oprechtice 32, 73921 Paskov |
|
Petr Matýsek
|
Neaktivní
od 01.09.2006
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
3, Frýdek - Místek, ČSA, 536 |
|
Petr Matýsek
|
Neaktivní
od 01.09.2006
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
73801, 20573791, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Československé armády, 536, Československé armády 536, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Josef Putala
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
předseda představenstva |
27.05.2002 |
Adresa: |
17216401, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1744 |
|
Josef Putala
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
předseda představenstva |
27.05.2002 |
Adresa: |
75661, 17216401, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1744, Vítězná 1744, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Josef Putala
|
Neaktivní
od 27.05.2002
|
předseda představenstva |
23.11.2001 |
Adresa: |
17216401, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1744 |
|
Stanislav Slovák
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
23.11.2001 |
Adresa: |
17180562, Vigantice, 225 |
|
Ing. Tomáš Kříž
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
místopředseda představenstva |
23.11.2001 |
Adresa: |
20414684, Brušperk, Sportovní, 763 |
|
Josef Putala
|
Neaktivní
od 27.05.2002
|
předseda představenstva |
23.11.2001 |
Adresa: |
75661, 17216401, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1744, Vítězná 1744, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
STANISLAV SLOVÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
23.11.2001 |
Adresa: |
75661, 17180562, Vsetín, Vigantice, Vigantice, 225, č.p. 225, 75661 Vigantice |
|
Ing. Tomáš Kříž
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
místopředseda představenstva |
23.11.2001 |
Adresa: |
73944, 20414684, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Sportovní, 763, Sportovní 763, 73944 Brušperk |
|