MGR. VÁCLAV CHAJDRNA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
18.05.2023 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JAN MAREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.11.2020 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3 |
|
JAN MAREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.11.2020 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. DAGMAR KLÍMKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3 |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
Ing. JIŘÍ HENDRYCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
RADOVAN SCHÖN
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3 |
|
Ing. DAGMAR KLÍMKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. JIŘÍ HENDRYCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RADOVAN SCHÖN
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RSDr. VÁCLAV CHAJDRNA
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
předseda výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
RSDr. VÁCLAV CHAJDRNA
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
předseda výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RSDr. VÁCLAV CHAJDRNA
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
předseda výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
DAGMAR KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
místopředseda výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3 |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
Ing. JIŘÍ HENDRYCH
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
LUDMILA ŠANDROVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
VĚRA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3 |
|
RSDr. VÁCLAV CHAJDRNA
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
předseda výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
DAGMAR KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
místopředseda výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. JIŘÍ HENDRYCH
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
LUDMILA ŠANDROVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
VĚRA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
12.09.2016 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. ANNA MIKUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3 |
|
Ing. ANNA MIKUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
75701, 24272434, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1 |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Anna Mikušová
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
člen výboru |
07.03.2007 |
Adresa: |
75701, 24272442, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 593 |
|
Dagmar Klímková
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
místopředseda výboru |
07.03.2007 |
Adresa: |
75701, 24272442, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 593 |
|
Ing. ANNA MIKUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
člen výboru |
07.03.2007 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
DAGMAR KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
místopředseda výboru |
07.03.2007 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Anna Mikušová
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
místopředseda výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272442, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 593 |
|
Dagmar Šebánková
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272442, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 593 |
|
MUDr. Ludvík Dobeš
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 592 |
|
RSDr. Václav Chajdrna
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
předseda výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 592 |
|
Ing. Jiří Hendrych
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 592 |
|
Ludmila Šandrová
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 592 |
|
Věra Marková
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272442, Valašské Meziříčí, Janáčkova, 593 |
|
Ing. ANNA MIKUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
místopředseda výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Dagmar Šebánková
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. LUDVÍK DOBEŠ
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. JIŘÍ HENDRYCH
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
LUDMILA ŠANDROVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RSDr. VÁCLAV CHAJDRNA
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
předseda výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272434, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 592, 1, Janáčkova 592/1, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
VĚRA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272442, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova, 593, 3, Janáčkova 593/3, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|