MILOŠ VÝŠKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
75701, 24272710, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4 |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6 |
|
ZUZANA PERNICKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2 |
|
MILOŠ VÝŠKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
75701, 24272710, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4, Čajkovského 623/4, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6, Čajkovského 624/6, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ZUZANA PERNICKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MILOŠ VÝŠKA
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
předseda výboru |
20.01.2017 |
Adresa: |
75701, 24272710, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4 |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
místopředseda výboru |
20.01.2017 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6 |
|
ZUZANA PERNICKÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen výboru |
20.01.2017 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2 |
|
MILOŠ VÝŠKA
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
předseda výboru |
20.01.2017 |
Adresa: |
75701, 24272710, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4, Čajkovského 623/4, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
místopředseda výboru |
20.01.2017 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6, Čajkovského 624/6, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ZUZANA PERNICKÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen výboru |
20.01.2017 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ZUZANA PERNICKÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
člen výboru |
31.05.2016 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2 |
|
ZUZANA PERNICKÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
člen výboru |
31.05.2016 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
IVANA BIJELJANINOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2016
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24272701, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2 |
|
MILOŠ VÝŠKA
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24272710, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4 |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24272728, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6 |
|
IVANA BIJELJANINOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2016
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MILOŠ VÝŠKA
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24272710, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4, Čajkovského 623/4, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6, Čajkovského 624/6, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ludmila Zgabajová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda výboru |
14.06.2012 |
Adresa: |
75701, 24272728, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 624 |
|
Ivana Bijeljaninová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
14.06.2012 |
Adresa: |
75701, 24272701, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 622 |
|
LUDMILA ZGABAJOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda výboru |
14.06.2012 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6, Čajkovského 624/6, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
IVANA BIJELJANINOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
14.06.2012 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Helena Vlašicová
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
místopředseda výboru |
26.02.2005 |
Adresa: |
75701, 24272701, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 622 |
|
Michal Baráth
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
člen výboru |
26.02.2005 |
Adresa: |
24272728, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 624 |
|
Helena Vlašicová
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
místopředseda výboru |
26.02.2005 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Michal Baráth
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
člen výboru |
26.02.2005 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6, Čajkovského 624/6, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Helena Vlašicová
|
Neaktivní
od 26.02.2005
|
člen výboru |
22.04.2004 |
Adresa: |
75701, 24272701, Valašské Meziříčí, Čajkovského, č.p. 622 |
|
Helena Vlašicová
|
Neaktivní
od 26.02.2005
|
člen výboru |
22.04.2004 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Ivo Macháček
|
Neaktivní
od 22.04.2004
|
člen výboru |
29.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272701, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 622 |
|
Petr Zgabaj
|
Neaktivní
od 26.02.2005
|
místopředseda výboru |
29.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272728, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 624 |
|
Miloš Výška
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda výboru |
29.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272710, Valašské Meziříčí, Čajkovského, 623 |
|
Ing. Ivo Macháček
|
Neaktivní
od 22.04.2004
|
člen výboru |
29.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272701, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 622, 2, Čajkovského 622/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Petr Zgabaj
|
Neaktivní
od 26.02.2005
|
místopředseda výboru |
29.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272728, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 624, 6, Čajkovského 624/6, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MILOŠ VÝŠKA
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda výboru |
29.12.2001 |
Adresa: |
75701, 24272710, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Čajkovského, 623, 4, Čajkovského 623/4, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|