AVAL, spol. s r.o.
47152257 |
Aktivní
|
předseda výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
75701, 24285595, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Sokolská, 1267, Sokolská 1267, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Bc. STANISLAV TVRDOŇ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Mgr. VERONIKA ŠKROBÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RADEK ČAMPA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2020 |
Adresa: |
75654, 25289071, Vsetín, Zubří, Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly, 1213 |
|
Mgr. JIŘÍ ZEMAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34 |
|
Bc. STANISLAV TVRDOŇ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34 |
|
JANA CIBULCOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32 |
|
RADEK ČAMPA
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
předseda výboru |
04.01.2020 |
Adresa: |
75654, 25289071, Vsetín, Zubří, Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly, 1213, ThDr. Metoděje Mičoly 1213, 75654 Zubří |
|
RADEK ČAMPA
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
předseda výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32 |
|
RADEK ČAMPA
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
předseda výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Mgr. JIŘÍ ZEMAN
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
místopředseda výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Bc. STANISLAV TVRDOŇ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JANA CIBULCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. JAN MERVART
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
předseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32 |
|
JIŘÍ ZEMAN
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
místopředseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34 |
|
JAROSLAV TOMAN
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34 |
|
VERONIKA ŠKROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32 |
|
Ing. JAN MERVART
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
předseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JIŘÍ ZEMAN
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
místopředseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JAROSLAV TOMAN
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
VERONIKA ŠKROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Jan Mervart
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
předseda výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Křižná, 673 |
|
Jiří Zeman
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
místopředseda výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Křižná, 674 |
|
Jaroslav Toman
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
člen výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Křižná, 674 |
|
Veronika Škrobáková
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
člen výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Křižná, 673 |
|
Ing. JAN MERVART
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
předseda výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JIŘÍ ZEMAN
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
místopředseda výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JAROSLAV TOMAN
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
člen výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
VERONIKA ŠKROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
člen výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Martin Orság
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
předseda výboru |
03.10.2008 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Křižná, 674 |
|
Hana Vinklárková
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
místopředseda výboru |
03.10.2008 |
Adresa: |
75643, 17083061, Kladeruby, 80 |
|
Helena Sadílková
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
člen výboru |
03.10.2008 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Křižná, 673 |
|
Martin Orság
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
předseda výboru |
03.10.2008 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Hana Vinklárková
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
místopředseda výboru |
03.10.2008 |
Adresa: |
75643, 17083061, Vsetín, Kladeruby, Kladeruby, 80, č.p. 80, 75643 Kladeruby |
|
Helena Sadílková
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
člen výboru |
03.10.2008 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. Jana Neuwirthová
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
předseda výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Křižná, 673 |
|
Pavel Klímek
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
místopředseda výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Křižná, 674 |
|
Oldřich Fabík
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
člen výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273171, Valašské Meziříčí, Křižná, 673 |
|
RNDr. Růžena Šimková
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
člen výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273180, Valašské Meziříčí, Křižná, 674 |
|
MUDr. Jana Neuwirthová
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
předseda výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Pavel Klímek
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
místopředseda výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Oldřich Fabík
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
člen výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273171, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 673, 32, Křižná 673/32, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RNDr. Růžena Šimková
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
člen výboru |
24.01.2006 |
Adresa: |
75701, 24273180, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 674, 34, Křižná 674/34, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|