VLADIMÍR HEJDA
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
jednatel |
08.07.2015 |
Adresa: |
77900, 23303093, Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská, 188, 9 |
|
VLADIMÍR HEJDA
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
jednatel |
08.07.2015 |
Adresa: |
77900, 23303093, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská, 188, 9, Hněvotínská 188/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
VLADIMÍR HEJDA
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
77900, 23303093, Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská, 188, 9 |
|
VLADIMÍR HEJDA
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
77900, 23303093, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská, 188, 9, Hněvotínská 188/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jan Dluhoš
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
Jednatel |
01.07.2002 |
Adresa: |
Praha 8-Libeň, Kotlaska, 363/14 |
|
Jan Dluhoš
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
Jednatel |
01.07.2002 |
Adresa: |
18000, 22377379, Praha, Libeň, Kotlaska, 363, 14, Kotlaska 363/14, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jan Dluhoš
|
Neaktivní
od 01.07.2002
|
Jednatel |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, Sokolovská, 1187/11 |
|
Kamil Procházka
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
Jednatel |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, Nezvalovo náměstí, 847/5 |
|
Jan Dluhoš
|
Neaktivní
od 01.07.2002
|
Jednatel |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, 3295222, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1187, 11, Sokolovská 1187/11, Poruba, 70800 Ostrava |
|
KAMIL PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
Jednatel |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, 3291804, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Nezvalovo náměstí, 847, 5, Nezvalovo náměstí 847/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|