LUCIE TEMLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3290476, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bohuslava Martinů, 720, 19 |
|
LUCIE TEMLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3290476, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bohuslava Martinů, 720, 19, Bohuslava Martinů 720/19, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTIN TEMLÍK
|
Neaktivní
od 30.07.2018
|
jednatel |
06.04.2018 |
Adresa: |
70800, 3299287, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Svojsíkova, 1594, 6 |
|
MARTIN TEMLÍK
|
Neaktivní
od 30.07.2018
|
jednatel |
06.04.2018 |
Adresa: |
70800, 3299287, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Svojsíkova, 1594, 6, Svojsíkova 1594/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Temlík
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
jednatel |
04.06.2008 |
Adresa: |
70800, 3290476, Ostrava, Poruba, Bohuslava Martinů, 720/19 |
|
MARTIN TEMLÍK
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
jednatel |
04.06.2008 |
Adresa: |
70800, 3290476, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bohuslava Martinů, 720, 19, Bohuslava Martinů 720/19, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Temlík
|
Neaktivní
od 04.06.2008
|
jednatel |
25.03.2002 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Průběžná, 1721/5 |
|
Martin Temlík
|
Neaktivní
od 04.06.2008
|
jednatel |
25.03.2002 |
Adresa: |
70800, 3300552, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Průběžná, 1721, 5, Průběžná 1721/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|