PAVOL HRAŠKO
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4 |
|
DAVID TVRDOŇ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2 |
|
DANIEL JEMELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2 |
|
RADOVAN PAVLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4 |
|
PAVOL HRAŠKO
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4, Svornosti 887/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
DAVID TVRDOŇ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2, Svornosti 896/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
DANIEL JEMELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2, Svornosti 896/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
RADOVAN PAVLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4, Svornosti 887/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
RNDr. JAROSLAV ŠVRČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen výboru |
12.06.2019 |
Adresa: |
75002, 11219661, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bajákova, 270, 6 |
|
RNDr. JAROSLAV ŠVRČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen výboru |
12.06.2019 |
Adresa: |
75002, 11219661, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bajákova, 270, 6, Bajákova 270/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PAVOL HRAŠKO
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
předseda výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4 |
|
DAVID TVRDOŇ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
místopředseda výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2 |
|
DANIEL JEMELKA
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2 |
|
RNDr. JAROSLAV ŠVRČEK
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
člen výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4 |
|
RNDr. JAROSLAV ŠVRČEK
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
člen výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4, Svornosti 887/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
DANIEL JEMELKA
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2, Svornosti 896/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PAVOL HRAŠKO
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
předseda výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4, Svornosti 887/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
DAVID TVRDOŇ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
místopředseda výboru |
28.11.2017 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2, Svornosti 896/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ALEŠ GREBENÍČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
75115, 11066377, Přerov, Domaželice, Domaželice, 118 |
|
ALEŠ GREBENÍČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
75115, 11066377, Přerov, Domaželice, Domaželice, 118, č.p. 118, 75115 Domaželice |
|
ALEŠ GREBENÍČEK
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2 |
|
PAVOL HRAŠKO
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
předseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4 |
|
JAROSLAV ŠVRČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4 |
|
DAVID TVRDOŇ
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2 |
|
ALEŠ GREBENÍČEK
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2, Svornosti 896/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PAVOL HRAŠKO
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
předseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4, Svornosti 887/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
JAROSLAV ŠVRČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224347, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 887, 4, Svornosti 887/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
DAVID TVRDOŇ
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
75002, 11224380, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svornosti, 896, 2, Svornosti 896/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|