PATRIK BUBELA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
79201, 2807904, Bruntál, Moravskoslezský Kočov, Slezský Kočov, 149 |
|
PATRIK BUBELA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
79201, 2807904, Bruntál, Moravskoslezský Kočov, Slezský Kočov, 149, Slezský Kočov 149, 79201 Moravskoslezský Kočov |
|
LUCIE SCHUBERT
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.11.2021 |
Adresa: |
01219, Drážďany, Cäcilienstr. 5 |
|
LUCIE SCHUBERT
|
Neaktivní
od 12.10.2023
|
Jednatel |
22.11.2021 |
Adresa: |
Drážďany, Cäcilienstr. 5, 01219, Cäcilienstr. 5, 01219 Drážďany, Německo |
|
ADOLF RIEDEL
|
Neaktivní
od 04.05.2022
|
Jednatel |
07.07.2020 |
Adresa: |
79323, 20398891, Bruntál, Karlovice, Karlovice, 157 |
|
ADOLF RIEDEL
|
Neaktivní
od 04.05.2022
|
Jednatel |
07.07.2020 |
Adresa: |
79323, 20398891, Bruntál, Karlovice, Karlovice, 157, č.p. 157, 79323 Karlovice |
|
ROMAN RIEDEL
|
Neaktivní
od 07.07.2020
|
Jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
79323, 20398875, Karlovice, Karlovice, 155 |
|
ROMAN RIEDEL
|
Neaktivní
od 07.07.2020
|
Jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
79323, 20398875, Bruntál, Karlovice, Karlovice, 155, č.p. 155, 79323 Karlovice |
|
ROMAN RIEDEL
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
Jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
79323, 20398875, Karlovice, Karlovice, 155 |
|
ROMAN RIEDEL
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
Jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
79323, 20398875, Bruntál, Karlovice, Karlovice, 155, č.p. 155, 79323 Karlovice |
|
Adolf Riedel
|
Neaktivní
od 23.05.2014
|
jednatel |
06.08.2002 |
Adresa: |
79323, 20398875, Karlovice, čp. 155 |
|
Adolf Riedel
|
Neaktivní
od 23.05.2014
|
jednatel |
06.08.2002 |
Adresa: |
79323, 20398875, Bruntál, Karlovice, Karlovice, 155, č.p. 155, 79323 Karlovice |
|