ILONA GALACZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
73961, 12562696, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 17. listopadu, 683 |
|
ILONA GALACZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
73961, 12562696, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 17. listopadu, 683, 17. listopadu 683, Staré Město, 73961 Třinec |
|
ILONA GALACZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
jednatel |
27.06.2021 |
Adresa: |
73955, 20513992, Frýdek-Místek, Řeka, Řeka, 155 |
|
ILONA GALACZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
jednatel |
27.06.2021 |
Adresa: |
73955, 20513992, Frýdek-Místek, Řeka, Řeka, 155, č.p. 155, 73955 Řeka |
|
HALINA KONDERLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2021
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
73701, 5770629, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Pod Zvonek, 888, 42 |
|
HALINA KONDERLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2021
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
73701, 5770629, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Pod Zvonek, 888, 42, Pod Zvonek 888/42, 73701 Český Těšín |
|
Alena Gniadková
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
11.07.2002 |
Adresa: |
20426682, Frýdek-Místek, Frýdek, Jiráskova, 570 |
|
Halina Konderlová
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
11.07.2002 |
Adresa: |
12537381, Třinec, Konská, 222 |
|
Ilona Galaczová
|
Neaktivní
od 27.06.2021
|
jednatel |
11.07.2002 |
Adresa: |
12573922, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 997 |
|
Alena Gniadková
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
11.07.2002 |
Adresa: |
73801, 20426682, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Jiráskova, 570, Jiráskova 570, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Halina Konderlová
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
11.07.2002 |
Adresa: |
73961, 12537381, Frýdek-Místek, Třinec, Konská, 222, Konská 222, 73961 Třinec |
|
Ilona Galaczová
|
Neaktivní
od 27.06.2021
|
jednatel |
11.07.2002 |
Adresa: |
73961, 12573922, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 997, Dukelská 997, Lyžbice, 73961 Třinec |
|