Ing. Petr Matyáš
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
01.10.2003 |
Adresa: |
75000, 11240326, Přerov, Sokolská, 2779/5 |
|
Ing. Petr Matyáš
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
01.10.2003 |
Adresa: |
75002, 11240326, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Sokolská, 2779, 5, Sokolská 2779/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Prof. Ing. Bohumil Svoboda
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
14000, 1, Praha 4 - Michle, ul. Ohradní, č.p. 1333 |
|
ing. Pavel Zeman
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
74741, 4338251, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách, 623 |
|
Miroslav Tardon
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
74258, 8494002, Příbor, Fučíkova, č.p. 1330 |
|
Jiří Šimůnek
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
74213, 8503915, Studénka, Zahradní, 821 |
|
Ing. Stanislav Ambrož
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
15200, 3, Praha 5, ul. Borského, 664/6 |
|
Ing. Jiří Jirák
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
19300, 3, Praha, Horní Počernice, ul. Lhotská, 2202 |
|
Prof. Ing. Bohumil Svoboda
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21913935, Praha, Michle, Ohradní, 1333, 1, Ohradní 1333/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Pavel Zeman
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
74741, 4338251, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách, 623, Na Tylovách 623, 74741 Hradec nad Moravicí |
|
Miroslav Tardon
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
74258, 8494002, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Fučíkova, 1330, Fučíkova 1330, 74258 Příbor |
|
Ing. Stanislav Ambrož
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
15200, 22005161, Praha, Hlubočepy, Borského, 664, 6, Borského 664/6, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Jiří Jirák
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
19300, 22451269, Praha, Horní Počernice, Lhotská, 2202, 30, Lhotská 2202/30, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jiří Šimůnek
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
74213, 8503915, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 821, Zahradní 821, 74213 Studénka |
|
Ing. Kateřina Šimůnková
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
28.11.2002 |
Adresa: |
74213, 3, Studénka, ul. Zahradní, č.p. 821 |
|
Ing. Kateřina Šimůnková
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
člen představenstva |
28.11.2002 |
Adresa: |
74213, 8503915, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 821, Zahradní 821, 74213 Studénka |
|
Kateřina Šimůnková
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
člen představenstva |
26.06.2002 |
Adresa: |
74213, 3, Studénka, ul. Zahradní, č.p. 821 |
|
Prof. Ing. Bohumil Svoboda
|
Neaktivní
od 08.04.2003
|
předseda představenstva |
26.06.2002 |
Adresa: |
14000, 1, Praha 4 - Michle, ul. Ohradní, č.p. 1333 |
|
Ing. Karel Žalud
|
Neaktivní
od 08.04.2003
|
člen představenstva |
26.06.2002 |
Adresa: |
27351, 3, Unhošť, ul. Na tržišti, č.p. 787 |
|
Kateřina Šimůnková
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
člen představenstva |
26.06.2002 |
Adresa: |
74213, 8503915, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 821, Zahradní 821, 74213 Studénka |
|
Prof. Ing. Bohumil Svoboda
|
Neaktivní
od 08.04.2003
|
předseda představenstva |
26.06.2002 |
Adresa: |
14000, 21913935, Praha, Michle, Ohradní, 1333, 1, Ohradní 1333/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. KAREL ŽALUD
|
Neaktivní
od 08.04.2003
|
člen představenstva |
26.06.2002 |
Adresa: |
27351, 6019072, Kladno, Unhošť, Unhošť, Na Tržišti, 787, Na Tržišti 787, 27351 Unhošť |
|