Ing. MICHAL FRELICH
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
předseda představenstva |
01.07.2015 |
Adresa: |
70200, 3187802, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná, 1580, 5 |
|
Ing. MICHAL FRELICH
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
předseda představenstva |
01.07.2015 |
Adresa: |
70200, 3187802, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná, 1580, 5, Vítězná 1580/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. MICHAL FRELICH
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
předseda představenstva |
08.08.2014 |
Adresa: |
73904, 14141477, Krásná, Krásná, 287 |
|
Ing. MICHAL FRELICH
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
předseda představenstva |
08.08.2014 |
Adresa: |
73904, 14141477, Frýdek-Místek, Krásná, Krásná, 287, č.p. 287, 73904 Krásná |
|
PhMr. Jana Frelichová
|
Neaktivní
od 06.02.2013
|
člen představenstva |
09.07.2003 |
Adresa: |
71200, 3153002, Ostrava, Muglinov, Velkostranní, 7 |
|
Ing. Eva Poštová
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
člen představenstva |
09.07.2003 |
Adresa: |
72100, 3394042, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1062/3 |
|
Ing. Michal Frelich
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
předseda představenstva |
09.07.2003 |
Adresa: |
70200, 3205096, Ostrava, Přívoz, Podmolova, 1009/19 |
|
PhMr. Jana Frelichová
|
Neaktivní
od 06.02.2013
|
člen představenstva |
09.07.2003 |
Adresa: |
71200, 3153002, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Velkostranní, 682, 7, Velkostranní 682/7, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. EVA POŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
člen představenstva |
09.07.2003 |
Adresa: |
72100, 3394042, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1062, 3, Evžena Rošického 1062/3, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Michal Frelich
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
předseda představenstva |
09.07.2003 |
Adresa: |
70200, 3205096, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Podmolova, 1009, 19, Podmolova 1009/19, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Ing. Marlen Stejskalová
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
předsedkyně představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
74714, 4585399, Ludgeřovice, Požární, 930/3 |
|
Ing. Michal Frelich
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
člen představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
70200, Ostrava-Přívoz, Podmolova, 1009/19 |
|
Antonín Stejskal
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
člen představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
74714, 4585399, Ludgeřovice, Požární, 930/3 |
|
Ing. Marlen Stejskalová
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
předsedkyně představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
74714, 4585399, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Požární, 930, 3, Požární 930/3, 74714 Ludgeřovice |
|
Ing. Michal Frelich
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
člen představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
70200, 3205096, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Podmolova, 1009, 19, Podmolova 1009/19, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Antonín Stejskal
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
člen představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
74714, 4585399, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Požární, 930, 3, Požární 930/3, 74714 Ludgeřovice |
|