IGOR KRAICZ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50 |
|
JAROSLAV POST
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52 |
|
PETR MAUS
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220023, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304, 54 |
|
HANA ŠEJDOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56 |
|
WIESLAW MISION
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58 |
|
IGOR KRAICZ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
JAROSLAV POST
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52, Kosmákova 302/52, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PETR MAUS
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220023, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304, 54, Kosmákova 304/54, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
HANA ŠEJDOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56, Kosmákova 305/56, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
WIESLAW MISION
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2021 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58, Kosmákova 306/58, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. MILOŠ NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
člen výboru |
31.10.2017 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52 |
|
Ing. MILOŠ NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
člen výboru |
31.10.2017 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52, Kosmákova 302/52, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ROSTISLAV ŽÁKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52 |
|
IGOR KRAICZ
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Předseda výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50 |
|
HANA ŠEJDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Místopředseda výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56 |
|
MILOSLAV SUCHÝ
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220023, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304, 54 |
|
WIESLAW MISION
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58 |
|
ROSTISLAV ŽÁKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52, Kosmákova 302/52, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MILOSLAV SUCHÝ
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220023, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304, 54, Kosmákova 304/54, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
WIESLAW MISION
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58, Kosmákova 306/58, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
IGOR KRAICZ
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Předseda výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
HANA ŠEJDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Místopředseda výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56, Kosmákova 305/56, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Igor Kraicz
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
předseda výboru |
25.07.2012 |
Adresa: |
75002, Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova, 301, 50 |
|
IGOR KRAICZ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
předseda výboru |
25.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Hana Šejdová
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
13.06.2009 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 305/56 |
|
HANA ŠEJDOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
13.06.2009 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56, Kosmákova 305/56, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ivana Gálíčková
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 301/50 |
|
Rostislav Žákovský
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 302/52 |
|
Helena Mikulová
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I- Město, Kosmákova, 305/56 |
|
Vladimír Tabara
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
předseda výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 301/50 |
|
Milan Chytil
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
místopředseda výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 302/52 |
|
Wieslaw Mision
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 306/58 |
|
Miloslav Suchý
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
Přerov I - Město, Kosmákova, 304/54 |
|
Ivana Gálíčková
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ROSTISLAV ŽÁKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52, Kosmákova 302/52, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Helena Mikulová
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56, Kosmákova 305/56, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
VLADIMÍR TABARA
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
předseda výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Milan Chytil
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
místopředseda výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52, Kosmákova 302/52, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
WIESLAW MISION
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58, Kosmákova 306/58, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MILOSLAV SUCHÝ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
05.10.2005 |
Adresa: |
75002, 11220023, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304, 54, Kosmákova 304/54, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Helena Mikulová
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
27.08.2004 |
Adresa: |
11220031, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305/56 |
|
Wieslaw Mision
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
27.08.2004 |
Adresa: |
11220040, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306/58 |
|
Ivana Gálíčková
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
27.08.2004 |
Adresa: |
11219998, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301/50 |
|
Helena Mikulová
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
27.08.2004 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56, Kosmákova 305/56, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
WIESLAW MISION
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
27.08.2004 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58, Kosmákova 306/58, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ivana Gálíčková
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
27.08.2004 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ivo Dohnal
|
Neaktivní
od 27.08.2004
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
11220031, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305/56 |
|
Martin Sehnálek
|
Neaktivní
od 27.08.2004
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
11220040, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 58 |
|
Vladimír Tabara
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
předseda výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
11219998, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301/50 |
|
Igor Kraicz
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
místopředseda výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
Hranice I-Město, Tř. 1.máje, 1728/9 |
|
Milan Chytil
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
11220007, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302/52 |
|
Marcela Suchá
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
11220023, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304/54 |
|
Ivo Dohnal
|
Neaktivní
od 27.08.2004
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
75002, 11220031, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 305, 56, Kosmákova 305/56, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Martin Sehnálek
|
Neaktivní
od 27.08.2004
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58, Kosmákova 306/58, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
VLADIMÍR TABARA
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
předseda výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
75002, 11219998, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 301, 50, Kosmákova 301/50, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Igor Kraicz
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
místopředseda výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
75301, 11282321, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tř. 1. máje, 1728, Tř. 1. máje 1728, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Milan Chytil
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
75002, 11220007, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 302, 52, Kosmákova 302/52, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Marcela Suchá
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
člen výboru |
06.09.2002 |
Adresa: |
75002, 11220023, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 304, 54, Kosmákova 304/54, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|