Ing. JIŘÍ KLIMENT
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.01.2019 |
Adresa: |
50302, 78739250, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Sportovní, 546 |
|
Ing. JIŘÍ KLIMENT
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.01.2019 |
Adresa: |
50302, 78739250, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Sportovní, 546, Sportovní 546, 50302 Předměřice nad Labem |
|
JOSEF EMLAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
55101, 25914545, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Na Vrších, 506 |
|
JOSEF EMLAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
55101, 25914545, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Na Vrších, 506, Na Vrších 506, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Ing. JIŘÍ KLIMENT
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50302, 15801322, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Školská, 395 |
|
PAVEL STANĚK
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50002, 23897678, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1466, 16 |
|
Ing. JIŘÍ KLIMENT
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50302, 15801322, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Školská, 395, Školská 395, 50302 Předměřice nad Labem |
|
PAVEL STANĚK
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50002, 23897678, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1466, 16, Hrubínova 1466/16, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JOSEF EMLAR
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
11.10.2005 |
Adresa: |
55101, 25914545, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Na Vrších, 506 |
|
JOSEF EMLAR
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
11.10.2005 |
Adresa: |
55101, 25914545, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Na Vrších, 506, Na Vrších 506, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Josef Emlar
|
Neaktivní
od 11.10.2005
|
Jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
55101, 7285850, Náchod, Jaroměř, Nábřeží 17. listopadu, 801 |
|
Pavel Staněk
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
50002, 23897678, Hradec Králové, Hradec Králové, Hrubínova, 1466 |
|
Ing. Jiří Kliment
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
50302, 15801322, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Školská, 395 |
|
Josef Emlar
|
Neaktivní
od 11.10.2005
|
Jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
55101, 7285850, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, nábřeží 17. listopadu, 801, nábřeží 17. listopadu 801, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
PAVEL STANĚK
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
50002, 23897678, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1466, 16, Hrubínova 1466/16, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. JIŘÍ KLIMENT
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
50302, 15801322, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Školská, 395, Školská 395, 50302 Předměřice nad Labem |
|