DAVID AUDRLICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
53009, 7793600, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družstevní, 139 |
|
JAN PETŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
DAVID AUDRLICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
53009, 7793600, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družstevní, 139, Družstevní 139, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JAN PETŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. JAN KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
08.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22601872, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Vilová, 252, 20 |
|
Ing. Jan Kvasnička
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
08.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22601872, Praha, Strašnice, Vilová, 252, 20, Vilová 252/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Kvasnička
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
17.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22601872, Praha 10, Vilová, 252, 20 |
|
Ing. Jan Kvasnička
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
17.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22601872, Praha, Strašnice, Vilová, 252, 20, Vilová 252/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Leoš Holas
|
Neaktivní
od 17.08.2011
|
Jednatel |
28.07.2001 |
Adresa: |
50311, 23861215, Hradec Králové, Hradec Králové, U cihelny, 452 |
|
Ing. Leoš Holas
|
Neaktivní
od 17.08.2011
|
Jednatel |
28.07.2001 |
Adresa: |
50311, 23861215, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, U Cihelny, 452, 12, U Cihelny 452/12, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|
Ing. Jan Kastner
|
Neaktivní
od 28.07.2001
|
Jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
57201, 15946771, Svitavy, Polička, Hegerova, 903 |
|
Ing. JAN KASTNER
|
Neaktivní
od 28.07.2001
|
Jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
57201, 15946771, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Hegerova, 903, Hegerova 903, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|