Ing. Jiří Šušák
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
Předseda představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
69651, 26603004, Kostelec, 183 |
|
Ing. JIŘÍ ŠUŠÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
Předseda představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
69651, 26603004, Hodonín, Kostelec, Kostelec, 183, č.p. 183, 69651 Kostelec |
|
Ing. Jiří Sušák
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
Předseda představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
69651, 26603004, Kostelec, 183 |
|
Ing. Ladislav Beer
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
101, Bojnice - Dubnica, Lány 1417/52, PSČ 972 01 |
|
Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
69655, 4, Kyjov, Bohuslavice, 3452 |
|
Ing. Jiří Sušák
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
Předseda představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
69651, 26603004, Hodonín, Kostelec, Kostelec, 183, č.p. 183, 69651 Kostelec |
|
Ing. Ladislav Beer
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
Bojnice - Dubnica, Lány 1417/52, PSČ 972 01 |
|
Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
3452, Kyjov, Bohuslavice, 69655, 69655 Kyjov - Bohuslavice 3452, Česká republika |
|
Ing. Jiří Sušák
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
Předseda představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
69701, 2, Kyjov, Klínky, 2478 |
|
Petr Holeček
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
Člen představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
69701, 13440632, Kyjov, Boršovská, 2499 |
|
Ing. Jiří Sušák
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
Předseda představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
69701, 13440438, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Sídliště Klínky, 2478, 44, Sídliště Klínky 2478/44, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Petr Holeček
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
Člen představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
69701, 13440632, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Boršovská, 2499, 3a, Boršovská 2499/3a, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Jindřich Bartoníček
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
|
22.01.1999 |
Adresa: |
53351, 1, Rosice nad Labem, Rybitevská, 25 |
|
Ing. Ivan Hájek
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
|
22.01.1999 |
Adresa: |
69615, 13377027, Čejkovice, čp. 201 |
|
Stanislav Kuja
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
|
22.01.1999 |
Adresa: |
69141, 18972403, Břeclav, Břeclav, Na Valtické, 75 |
|
Ing. Jindřich Bartoníček
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
|
22.01.1999 |
Adresa: |
25, Rosice nad Labem, Rybitevská, 53351, Rybitevská 25, 53351 Rosice nad Labem, Česká republika |
|
Ing. Ivan Hájek
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
|
22.01.1999 |
Adresa: |
69615, 13377027, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Wurmova, 201, Wurmova 201, 69615 Čejkovice |
|
STANISLAV KUJA
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
|
22.01.1999 |
Adresa: |
69141, 18972403, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 708, 75, Na Valtické 708/75, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|