Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | V.G. a spol., s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 25916106 |
Registrovaná adresa: | 50801, 25318896, Jičín, Hořice, Hořice, Dachova, 2114, Dachova 2114, 50801 Hořice |
Začleněno na: | 09.02.1999 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Victor Ossiptchik | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Tatiana Ossiptchik | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Gleb Kotechov | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Zhanna Katsiashova | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Victor Ossiptchik | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Tatiana Ossiptchik | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Gleb Kotechov | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
|||
Zhanna Katsiashova | Aktivní | 09.02.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR KOCOUREK | Aktivní | jednatel | 20.10.2015 |
|
|||
PETR KOCOUREK | Aktivní | jednatel | 20.10.2015 |
|
|||
PETR KOCOUREK | Neaktivní od 20.10.2015 | jednatel | 19.03.2013 |
|
|||
PETR KOCOUREK | Neaktivní od 20.10.2015 | jednatel | 19.03.2013 |
|
|||
Petr Kocourek | Neaktivní od 19.03.2013 | Jednatel | 09.02.1999 |
|
|||
Petr Kocourek | Neaktivní od 19.03.2013 | Jednatel | 09.02.1999 |
|
Registrační číslo V.G. a spol., s.r.o. v likvidaci je 25916106.
Registrační adresa V.G. a spol., s.r.o. v likvidaci je 50801, 25318896, Jičín, Hořice, Hořice, Dachova, 2114, Dachova 2114, 50801 Hořice.
V.G. a spol., s.r.o. v likvidaci byla založena 09.02.1999.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Victor Ossiptchik, Tatiana Ossiptchik, Gleb Kotechov, Zhanna Katsiashova, Victor Ossiptchik, Tatiana Ossiptchik, Gleb Kotechov, Zhanna Katsiashova.