Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
předseda představenstva |
29.04.2019 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76 |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
místopředseda představenstva |
29.04.2019 |
Adresa: |
56114, 17939437, České Libchavy, České Libchavy, 4 |
|
MARTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen představenstva |
29.04.2019 |
Adresa: |
56116, 5626706, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Dolní Libchavy, 59 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
předseda představenstva |
29.04.2019 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
místopředseda představenstva |
29.04.2019 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
MARTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen představenstva |
29.04.2019 |
Adresa: |
56116, 5626706, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Dolní Libchavy, 59, Dolní Libchavy 59, 56116 Libchavy |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2019
|
předseda představenstva |
16.06.2016 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2019
|
předseda představenstva |
16.06.2016 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
předseda představenstva |
03.06.2016 |
Adresa: |
56114, 17940991, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 160 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
předseda představenstva |
03.06.2016 |
Adresa: |
56114, 17940991, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 160, č.p. 160, 56114 České Libchavy |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
předseda představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17940150, České Libchavy, České Libchavy, 76 |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 29.04.2019
|
místopředseda představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17939437, České Libchavy, České Libchavy, 4 |
|
VLASTIMIL ŠALDA
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17939895, České Libchavy, České Libchavy, 50 |
|
VLASTA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17941067, České Libchavy, České Libchavy, 170 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
předseda představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 29.04.2019
|
místopředseda představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
VLASTIMIL ŠALDA
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17939895, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 50, č.p. 50, 56114 České Libchavy |
|
VLASTA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen představenstva |
04.03.2016 |
Adresa: |
56114, 17941067, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 170, č.p. 170, 56114 České Libchavy |
|
MARIE ŠITINOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56115, 5647762, Sopotnice, Sopotnice, 62 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17940150, České Libchavy, České Libchavy, 76 |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
místopředseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17939437, České Libchavy, České Libchavy, 4 |
|
VLASTIMIL ŠALDA
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17939895, České Libchavy, České Libchavy, 50 |
|
VLASTA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17941067, České Libchavy, České Libchavy, 170 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
místopředseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
MARIE ŠITINOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56115, 5647762, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 62, č.p. 62, 56115 Sopotnice |
|
VLASTIMIL ŠALDA
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17939895, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 50, č.p. 50, 56114 České Libchavy |
|
VLASTA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
56114, 17941067, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 170, č.p. 170, 56114 České Libchavy |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
člen představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17940958, České Libchavy, 156 |
|
Ing. Viera Klekarová
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
předseda představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17940150, České Libchavy, 76 |
|
Jaromír Kalousek
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
místopředseda představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17939437, České Libchavy, 4 |
|
Marie Šitinová
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56115, 5647762, Sopotnice, 62 |
|
Vlastimil Šalda
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17939895, České Libchavy, 50 |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
člen představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17940958, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 156, č.p. 156, 56114 České Libchavy |
|
MARIE ŠITINOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56115, 5647762, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 62, č.p. 62, 56115 Sopotnice |
|
VLASTIMIL ŠALDA
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17939895, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 50, č.p. 50, 56114 České Libchavy |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
předseda představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
místopředseda představenstva |
27.04.2009 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
člen představenstva |
01.03.2006 |
Adresa: |
56114, 17940958, České Libchavy, 156 |
|
Ing. Viera Klekarová
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
předseda představenstva |
01.03.2006 |
Adresa: |
56114, 17940150, České Libchavy, 76 |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
předseda představenstva |
01.03.2006 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
člen představenstva |
01.03.2006 |
Adresa: |
56114, 17940958, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 156, č.p. 156, 56114 České Libchavy |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 01.03.2006
|
předseda představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56114, 17940958, České Libchavy, 156 |
|
Ing. Viera Klekarová
|
Neaktivní
od 01.03.2006
|
člen představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56114, 17940150, České Libchavy, 76 |
|
Jaromír Kalousek
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
místopředseda představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56114, 17939437, České Libchavy, 4 |
|
Jan Syrový
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
člen představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56115, 5649846, Sopotnice, 277 |
|
Marie Šitinová
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
člen představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56115, 5647762, Sopotnice, 62 |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 01.03.2006
|
předseda představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56114, 17940958, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 156, č.p. 156, 56114 České Libchavy |
|
Ing. VIERA KLEKAROVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2006
|
člen představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
místopředseda představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
Jan Syrový
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
člen představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56115, 5649846, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 277, č.p. 277, 56115 Sopotnice |
|
MARIE ŠITINOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2009
|
člen představenstva |
06.02.2006 |
Adresa: |
56115, 5647762, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 62, č.p. 62, 56115 Sopotnice |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
předseda představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
17940958, České Libchavy, 156 |
|
Jaromír Kalousek
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
místopředseda představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
17939437, České Libchavy, 4 |
|
Jan Syrový
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
člen představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
5649846, Sopotnice, 277 |
|
Marie Šitinová
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
člen představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
5647762, Sopotnice, 62 |
|
Viera Klekarová
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
člen představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
17940150, České Libchavy, 76 |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
předseda představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
56114, 17940958, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 156, č.p. 156, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
místopředseda představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
Jan Syrový
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
člen představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
56115, 5649846, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 277, č.p. 277, 56115 Sopotnice |
|
MARIE ŠITINOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
člen představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
56115, 5647762, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 62, č.p. 62, 56115 Sopotnice |
|
Viera Klekarová
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
člen představenstva |
08.07.2004 |
Adresa: |
56114, 17940150, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 76, č.p. 76, 56114 České Libchavy |
|
Ing. Pavel Jílek
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Člen představenstva |
03.11.1999 |
Adresa: |
18121896, Žamberk, Lukavská, 872 |
|
Ing. Pavel Jílek
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Člen představenstva |
03.11.1999 |
Adresa: |
56401, 18121896, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Lukavská, 872, Lukavská 872, 56401 Žamberk |
|
Ing. Pavel Jílek
|
Neaktivní
od 03.11.1999
|
Člen představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
18121411, Žamberk, Nádražní, 824 |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Předseda představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
17940958, České Libchavy, 156 |
|
Jaromír Kalousek
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Místopředseda představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
17939437, České Libchavy, 4 |
|
Václav Janeček
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Člen představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
5649153, Sopotnice, 207 |
|
Jan Syrový
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Člen představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
5649846, Sopotnice, 277 |
|
Ing. Pavel Jílek
|
Neaktivní
od 03.11.1999
|
Člen představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
56401, 18121411, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Nádražní, 824, Nádražní 824, 56401 Žamberk |
|
František Tomáš
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Předseda představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
56114, 17940958, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 156, č.p. 156, 56114 České Libchavy |
|
JAROMÍR KALOUSEK
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Místopředseda představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
56114, 17939437, Ústí nad Orlicí, České Libchavy, České Libchavy, 4, č.p. 4, 56114 České Libchavy |
|
Václav Janeček
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Člen představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
56115, 5649153, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 207, č.p. 207, 56115 Sopotnice |
|
Jan Syrový
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Člen představenstva |
01.03.1999 |
Adresa: |
56115, 5649846, Ústí nad Orlicí, Sopotnice, Sopotnice, 277, č.p. 277, 56115 Sopotnice |
|