Ing. MAREK TOUFAR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
53701, 78260442, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 1125 |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
53701, 78260442, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 1125, Heydukova 1125, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
LENKA TOUFAROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2018 |
Adresa: |
53701, 78260442, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 1125 |
|
LENKA TOUFAROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2018 |
Adresa: |
53701, 78260442, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 1125, Heydukova 1125, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
53701, 18879969, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 428 |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 53701, Heydukova 428, 53701 Chrudim - Chrudim II, okres: Chrudim, Česká republika |
|
LENKA TOUFAROVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
53701, 18879969, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 428 |
|
LENKA TOUFAROVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Heydukova, 53701, Heydukova 428, 53701 Chrudim - Chrudim II, okres: Chrudim, Česká republika |
|
Lenka Toufarová
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
27.07.2015 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734 |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
27.07.2015 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734 |
|
Lenka Toufarová
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
27.07.2015 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734, U Stadionu 734, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
27.07.2015 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734, U Stadionu 734, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Marek Toufar
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, U Stadionu, 734 |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734, U Stadionu 734, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Lenka Toufarová
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734 |
|
Lenka Toufarová
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734, U Stadionu 734, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Marek Toufar
|
Neaktivní
od 26.09.2005
|
Jednatel |
24.02.1999 |
Adresa: |
18892051, Chrudim III, U Stadionu, 734 |
|
Ing. MAREK TOUFAR
|
Neaktivní
od 26.09.2005
|
Jednatel |
24.02.1999 |
Adresa: |
53703, 18892051, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 734, U Stadionu 734, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|