San Cristobal s.r.o.
|
Neaktivní
od 14.08.2020
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
97411, Banské Bystrica, Magurská 37 |
|
San Cristobal s.r.o.
|
Neaktivní
od 14.08.2020
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
Banské Bystrica, Magurská 37, 97411, Magurská 37, 97411 Banské Bystrica, Slovensko |
|
MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
54235, 2381451, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 375 |
|
MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
54235, 2381451, Trutnov, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 375, č.p. 375, 54235 Velké Svatoňovice |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
30.11.2009 |
Adresa: |
54235, 2381451, Velké Svatoňovice, 375 |
|
MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
30.11.2009 |
Adresa: |
54235, 2381451, Trutnov, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 375, č.p. 375, 54235 Velké Svatoňovice |
|
Eva Štanclová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
10.06.2008 |
Adresa: |
54954, Police nad Metují, Velké Ledhuje, Na Sibiři, 240 |
|
EVA ŠTANCLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
10.06.2008 |
Adresa: |
54954, 7334109, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Na Sibiři, 240, Na Sibiři 240, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Eva Štanclová
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
Jednatel |
25.05.2004 |
Adresa: |
7334109, Náchod, Police nad Metují, Na Sibiři, 240 |
|
EVA ŠTANCLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
Jednatel |
25.05.2004 |
Adresa: |
54954, 7334109, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Na Sibiři, 240, Na Sibiři 240, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Eva Čepelková
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
7334109, Náchod, Police nad Metují, Na Sibiři, 240 |
|
Eva Čepelková
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
54954, 7334109, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Na Sibiři, 240, Na Sibiři 240, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|