Ing. JAN BAREŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
53803, 27804470, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953 |
|
Ing. JAN BAREŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
53803, 27804470, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953, Havlíčkova 953, 53803 Heřmanův Městec |
|
JAN BAREŠ
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
Jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
53803, 27804470, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953 |
|
JAN BAREŠ
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
Jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
53803, 27804470, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953, Havlíčkova 953, 53803 Heřmanův Městec |
|
Jan Bareš
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
53803, 27804470, Chrudim, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953 |
|
Ing. Jan Bareš
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
53803, 27804470, Chrudim, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953 |
|
JAN BAREŠ
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
53803, 27804470, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953, Havlíčkova 953, 53803 Heřmanův Městec |
|
Ing. JAN BAREŠ
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
53803, 27804470, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Havlíčkova, 953, Havlíčkova 953, 53803 Heřmanův Městec |
|
Ing. Jan Bareš
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
07.09.1999 |
Adresa: |
7190514, Chrudim, Heřmanův Městec, V Lukách, 826 |
|
Ing. Jan Bareš
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
07.09.1999 |
Adresa: |
53803, 7190514, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, V Lukách, 826, V Lukách 826, 53803 Heřmanův Městec |
|
Jan Bareš
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
28.06.1999 |
Adresa: |
7190514, Chrudim, Heřmanův Městec, V Lukách, 826 |
|
Jan Bareš
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
28.06.1999 |
Adresa: |
53803, 7190514, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, V Lukách, 826, V Lukách 826, 53803 Heřmanův Městec |
|
Ing. Jan Bareš
|
Neaktivní
od 28.06.1999
|
Jednatel |
26.03.1999 |
Adresa: |
7190514, Chrudim, Heřmanův Městec, V Lukách, 826 |
|
Ing. Jan Bareš
|
Neaktivní
od 28.06.1999
|
Jednatel |
26.03.1999 |
Adresa: |
53803, 7190514, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, V Lukách, 826, V Lukách 826, 53803 Heřmanův Městec |
|