Ing. František Švejda
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
53002, 7701403, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1240 |
|
Ing. František Švejda
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
53002, 7701403, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1240, Češkova 1240, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Ivo Zídek
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
jednatel |
19.06.2008 |
Adresa: |
56965, 999999999, Budislav, 147 |
|
Ing. IVO ZÍDEK
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
jednatel |
19.06.2008 |
Adresa: |
56965, 1834461, Svitavy, Budislav, Budislav, 147, č.p. 147, 56965 Budislav |
|
Bohuslav Borovec
|
Neaktivní
od 19.06.2008
|
Jednatel |
12.10.2001 |
Adresa: |
50311, 1, Hradec Králové 15, Dvorská, 157 |
|
Bohuslav Borovec
|
Neaktivní
od 19.06.2008
|
Jednatel |
12.10.2001 |
Adresa: |
50311, 23858354, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Dvorská, 157, 88, Dvorská 157/88, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|
Ing. Ivo Zídek
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
Jednatel |
15.05.2001 |
Adresa: |
23917334, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradecká, čp. 411 |
|
Ing. Ivo Zídek
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
Jednatel |
15.05.2001 |
Adresa: |
50011, 23917334, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 411, 103, Hradecká 411/103, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Tomáš Bis
|
Neaktivní
od 15.05.2001
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, Hradec Králové, Gočárova, 1226 |
|
Tomáš Bis
|
Neaktivní
od 15.05.2001
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
50002, 23895276, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída, 1226, 35, Gočárova třída 1226/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|