IVO PLŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.10.2017 |
Adresa: |
53009, 7795181, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Sluneční, 298 |
|
IVO PLŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.10.2017 |
Adresa: |
53009, 7795181, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Sluneční, 298, Sluneční 298, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JAN PLŠEK
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
jednatel |
03.08.2013 |
Adresa: |
53345, 25684663, Stéblová, Stéblová, 75 |
|
JAN PLŠEK
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
jednatel |
03.08.2013 |
Adresa: |
53345, 25684663, Pardubice, Stéblová, Stéblová, 75, č.p. 75, 53345 Stéblová |
|
Jan Plšek
|
Neaktivní
od 03.08.2013
|
jednatel |
06.04.2006 |
Adresa: |
53345, 25684663, Stéblová, 75 |
|
JAN PLŠEK
|
Neaktivní
od 03.08.2013
|
jednatel |
06.04.2006 |
Adresa: |
53345, 25684663, Pardubice, Stéblová, Stéblová, 75, č.p. 75, 53345 Stéblová |
|
IVO PLŠEK
|
Neaktivní
od 06.04.2006
|
Jednatel |
09.09.2005 |
Adresa: |
53003, 7727801, Pardubice, Pardubičky, Dělnická, 391 |
|
IVO PLŠEK
|
Neaktivní
od 06.04.2006
|
Jednatel |
09.09.2005 |
Adresa: |
53003, 7727801, Pardubice, Pardubice, Pardubičky, Dělnická, 391, Dělnická 391, Pardubičky, 53003 Pardubice |
|
Jan Plšek
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
Jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
7795181, Pardubice, Pardubice, Sluneční, 298 |
|
Jana Plšková
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
Jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
7795181, Pardubice, Pardubice, Sluneční, 298 |
|
Jan Plšek
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
Jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
53009, 7795181, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Sluneční, 298, Sluneční 298, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jana Plšková
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
Jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
53009, 7795181, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Sluneční, 298, Sluneční 298, Polabiny, 53009 Pardubice |
|