Ing. IRENA ŘEHOŘKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.10.2022 |
Adresa: |
51243, 16903811, Semily, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, 368 |
|
Ing. IRENA ŘEHOŘKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.10.2022 |
Adresa: |
51243, 16903811, Semily, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, 368, č.p. 368, 51243 Jablonec nad Jizerou |
|
Ing. IRENA PEKAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
člen představenstva |
07.06.2016 |
Adresa: |
51243, 16903811, Semily, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, 368 |
|
Ing. IRENA PEKAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
člen představenstva |
07.06.2016 |
Adresa: |
51243, 16903811, Semily, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, 368, č.p. 368, 51243 Jablonec nad Jizerou |
|
Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
Člen |
17.07.2014 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537 |
|
Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
Člen |
17.07.2014 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537, Vladimirská 2537, 47006 Česká Lípa |
|
Ing. MICHAEL ZÁVĚRKA
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
Předseda |
02.08.2013 |
Adresa: |
13000, 21761817, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1609, 1 |
|
Ing. MICHAEL ZÁVĚRKA
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
Předseda |
02.08.2013 |
Adresa: |
13000, 21761817, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1609, 1, Jagellonská 1609/1, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Petr Dědeček
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
Místopředseda |
12.02.2005 |
Adresa: |
51101, 15085929, Mírová pod Kozákovem, Chutnovka, 56 |
|
Ing. Michael Závěrka
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
Předseda |
12.02.2005 |
Adresa: |
14000, 21838801, Praha 4, Chodov, Jažlovická, 1328 |
|
Mgr. Lukáš Turai
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
Člen |
12.02.2005 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Vladimirská, 2537 |
|
Ing. Petr Dědeček
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
Místopředseda |
12.02.2005 |
Adresa: |
51101, 15085929, Semily, Mírová pod Kozákovem, Chutnovka, 56, Chutnovka 56, 51101 Mírová pod Kozákovem |
|
Ing. Michael Závěrka
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
Předseda |
12.02.2005 |
Adresa: |
14900, 21838801, Praha, Chodov, Jažlovická, 1328, 16, Jažlovická 1328/16, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. LUKÁŠ TURAI
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
Člen |
12.02.2005 |
Adresa: |
47006, 23483059, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2537, Vladimirská 2537, 47006 Česká Lípa |
|