ZDENĚK DOSTÁLEK
|
Neaktivní
od 30.09.2017
|
Jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
56401, 26108003, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Luční, 1419 |
|
ZDENĚK DOSTÁLEK
|
Neaktivní
od 30.09.2017
|
Jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
56401, 26108003, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Luční, 1419, Luční 1419, 56401 Žamberk |
|
Zdeněk Dostálek
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
Jednatel |
05.01.2002 |
Adresa: |
56151, 24378861, Letohrad, Hausenská, 836 |
|
Zdeněk Dostálek
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
Jednatel |
05.01.2002 |
Adresa: |
56151, 24378861, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Hausenská, 836, Hausenská 836, 56151 Letohrad |
|
Ing. Milan Štrup
|
Neaktivní
od 05.01.2002
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
56112, 5695686, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Lázeňská, 59 |
|
Venuše Zientková
|
Neaktivní
od 05.01.2002
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
56151, 5690951, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Na stráni, 686 |
|
Renata Kavková
|
Neaktivní
od 05.01.2002
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
56601, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, U potoka, 750/IV |
|
Ing. Milan Štrup
|
Neaktivní
od 05.01.2002
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
56112, 5695686, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Lázeňská, 59, Lázeňská 59, 56112 Brandýs nad Orlicí |
|
VENUŠE ZIENTKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2002
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
56151, 5690951, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Na Stráni, 686, Na Stráni 686, 56151 Letohrad |
|
Renata Kavková
|
Neaktivní
od 05.01.2002
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
56601, 5713676, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, U Potoka, 750, U Potoka 750, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|