TU BUI NGOC
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
jednatel |
02.04.2019 |
Adresa: |
75002, 27459896, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, U Výstaviště, 3183, 18 |
|
TU BUI NGOC
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
jednatel |
02.04.2019 |
Adresa: |
75002, 27459896, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, U Výstaviště, 3183, 18, U Výstaviště 3183/18, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
JAROSLAV KOUŘIL
|
Neaktivní
od 02.04.2019
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
68771, 4653777, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Sušilova, 952 |
|
JAROSLAV KOUŘIL
|
Neaktivní
od 02.04.2019
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
68771, 4653777, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Sušilova, 952, Sušilova 952, 68771 Bojkovice |
|
ZDENĚK MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
53943, 5219485, Krouna, Krouna, 214 |
|
ZDENĚK MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
53943, 5219485, Chrudim, Krouna, Krouna, 214, č.p. 214, 53943 Krouna |
|
Vlastimil Růžička
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
10.07.2013 |
Adresa: |
53802, 5352681, Morašice, Morašice, 34 |
|
Vlastimil Růžička
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
10.07.2013 |
Adresa: |
53802, 5352681, Chrudim, Morašice, Morašice, 34, č.p. 34, 53802 Morašice |
|
Radek Bureš
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
Jednatel |
12.06.2004 |
Adresa: |
53825, 5226716, Nasavrky, Náměstí, 45 |
|
RADEK BUREŠ
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
Jednatel |
12.06.2004 |
Adresa: |
53825, 5226716, Chrudim, Nasavrky, Nasavrky, Náměstí, 45, Náměstí 45, 53825 Nasavrky |
|
Radek Bureš
|
Neaktivní
od 12.06.2004
|
Jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
18897622, Chrudim, Chrudim, Revoluční, 593 |
|
Radek Bureš
|
Neaktivní
od 12.06.2004
|
Jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
53701, 18897622, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Revoluční, 593, Revoluční 593, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|