VILIAM VAŠEK
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
22.05.2019 |
Adresa: |
81105, Bratislava, Beskydská 3134/12 |
|
VILIAM VAŠEK
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
22.05.2019 |
Adresa: |
Bratislava, Beskydská 3134/12, 81105, Beskydská 3134/12, 81105 Bratislava, Slovensko |
|
MARTIN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
29301, 21249997, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, U stadionu, 928 |
|
MARTIN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
29301, 21249997, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, U stadionu, 928, U stadionu 928, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Martin Kubíček
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
29301, 21249997, Mladá Boleslav, U Stadionu, 928 |
|
MARTIN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
29301, 21249997, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, U stadionu, 928, U stadionu 928, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Lukáš Dvořák
|
Neaktivní
od 05.04.2011
|
Jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
51251, 15080536, Semily, Lomnice nad Popelkou, Okružní, 1180 |
|
Milan Dvořák
|
Neaktivní
od 05.04.2011
|
Jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
51251, 15080536, Semily, Lomnice nad Popelkou, Okružní, 1180 |
|
Lukáš Dvořák
|
Neaktivní
od 05.04.2011
|
Jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
51251, 15080536, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Okružní, 1180, Okružní 1180, 51251 Lomnice nad Popelkou |
|
Milan Dvořák
|
Neaktivní
od 05.04.2011
|
Jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
51251, 15080536, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Okružní, 1180, Okružní 1180, 51251 Lomnice nad Popelkou |
|