MARIE SEJKOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48 |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48, č.p. 48, 56141 Řetůvka |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
56141, 18062032, Řetůvka, Řetůvka, 48 |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48, č.p. 48, 56141 Řetůvka |
|
FRANTIŠEK SEJKORA
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
Jednatel |
19.12.2014 |
Adresa: |
56141, 18062032, Řetůvka, Řetůvka, 48 |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
19.12.2014 |
Adresa: |
56141, 18062032, Řetůvka, Řetůvka, 48 |
|
FRANTIŠEK SEJKORA
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
Jednatel |
19.12.2014 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48, č.p. 48, 56141 Řetůvka |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
19.12.2014 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48, č.p. 48, 56141 Řetůvka |
|
Marie Sejkorová
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
56141, 18062032, Řetůvka, 48 |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48, č.p. 48, 56141 Řetůvka |
|
František Sejkora
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
Jednatel |
12.01.2000 |
Adresa: |
18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, 48 |
|
FRANTIŠEK SEJKORA
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
Jednatel |
12.01.2000 |
Adresa: |
56141, 18062032, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, Řetůvka, 48, č.p. 48, 56141 Řetůvka |
|