VLASTIMIL VÁPENÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
53701, 5405190, Tuněchody, Tuněchody, 8 |
|
VLASTIMIL VÁPENÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
53701, 5405190, Chrudim, Tuněchody, Tuněchody, 8, č.p. 8, 53701 Tuněchody |
|
JAN ŠARAVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
53351, 7738200, Pardubice, Rosice, Spojovací, 591 |
|
JAN ŠARAVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
53351, 7738200, Pardubice, Pardubice, Rosice, Spojovací, 591, Spojovací 591, Rosice, 53351 Pardubice |
|
Vlastimil Vápeník
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
Jednatel |
14.04.2001 |
Adresa: |
53701, Chrudim, Chrudim, Tuněchody, 8 |
|
VLASTIMIL VÁPENÍK
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
Jednatel |
14.04.2001 |
Adresa: |
53701, 5405190, Chrudim, Tuněchody, Tuněchody, 8, č.p. 8, 53701 Tuněchody |
|
Vlastimil Vápeník
|
Neaktivní
od 14.04.2001
|
Jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
53009, 7796501, Pardubice, Pardubice, Brožíkova, 431 |
|
Jan Šaravec
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
Jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
53351, Rosice nad Labem, Spojovací, 591 |
|
Vlastimil Vápeník
|
Neaktivní
od 14.04.2001
|
Jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
53009, 7796501, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 431, Brožíkova 431, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Šaravec
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
Jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
591, Rosice nad Labem, Spojovací, 53351, Spojovací 591, 53351 Rosice nad Labem, Česká republika |
|