DANIELA EICHLEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
55203, 7336446, Provodov-Šonov, Kleny, 50 |
|
DANIELA EICHLEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
55203, 7336446, Náchod, Provodov-Šonov, Kleny, 50, Kleny 50, 55203 Provodov-Šonov |
|
MVDr. PETER EICHLER
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
55203, 7336446, Provodov-Šonov, Kleny, 50 |
|
MVDr. PETER EICHLER
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
55203, 7336446, Náchod, Provodov-Šonov, Kleny, 50, Kleny 50, 55203 Provodov-Šonov |
|
MVDr. Peter Eichler
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
54931, 7480989, Hronov, Žabokrky, 53 |
|
Daniela Eichlerová
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
54931, 7480989, Hronov, Žabokrky, 53 |
|
MVDr. Peter Eichler
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
54931, 7480989, Náchod, Hronov, Žabokrky, 53, Žabokrky 53, 54931 Hronov |
|
Daniela Eichlerová
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
54931, 7480989, Náchod, Hronov, Žabokrky, 53, Žabokrky 53, 54931 Hronov |
|
Jiří Lokvenc
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
54901, 7404093, Náchod, Nové Město nad Metují, V aleji, 620 |
|
Milan Souček
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
54701, 7455046, Náchod, Náchod, Pražská, 1552 |
|
JIŘÍ LOKVENC
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
54901, 7404093, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, V Aleji, 620, V Aleji 620, 54901 Nové Město nad Metují |
|
MILAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
54701, 30835917, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pražská, 1552, Pražská 1552, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|