Ing. Petr Novotný
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
místopředseda představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
53352, 25370634, Srch, U Hřiště, 242 |
|
Ing. Josef Žďárský
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
předseda představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
15800, 22696873, Praha 5, Seydlerova, 2147/11 |
|
Ing. Petr Förstl
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
člen představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
53002, 7714386, Pardubice, Boženy Vikové-Kunětické, 2572 |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 23.08.2006
|
člen představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
54901, 7407319, Nové Město nad Metují, Vrchovinská, 944 |
|
Ing. Petr Novotný
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
místopředseda představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
53352, 25370634, Pardubice, Srch, Srch, U Hřiště, 242, U Hřiště 242, 53352 Srch |
|
Ing. Josef Žďárský
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
předseda představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
15800, 22696873, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2147, 11, Seydlerova 2147/11, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Petr Förstl
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
člen představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
53002, 7714386, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Vikové-Kunětické, 2572, Boženy Vikové-Kunětické 2572, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 23.08.2006
|
člen představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
54901, 7407319, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Vrchovinská, 944, Vrchovinská 944, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Tereza Vaňková
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
člen představenstva |
08.06.2004 |
Adresa: |
25100751, Malé Svatoňovice, Úpická, 337 |
|
Ing. Jan Koktan
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
člen představenstva |
08.06.2004 |
Adresa: |
19823428, Tábor, Hanojská, 2831 |
|
Tereza Vaňková
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
člen představenstva |
08.06.2004 |
Adresa: |
54234, 25100751, Trutnov, Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Úpická, 337, Úpická 337, 54234 Malé Svatoňovice |
|
Ing. Jan Koktan
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
člen představenstva |
08.06.2004 |
Adresa: |
39005, 19823428, Tábor, Tábor, Tábor, Hanojská, 2831, 3, Hanojská 2831/3, 39005 Tábor |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
Člen představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
7407319, Nové Město nad Metují, Vrchovinská, 944 |
|
Vladimír Ferkl
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
Člen představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
Trutnov, Trutnov, Polská, 205/15 |
|
Ing. Josef Žďárský
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
Předseda představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
22696873, Praha 5, Praha 5, Seydlerova, 2147/11 |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
Člen představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
54901, 7407319, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Vrchovinská, 944, Vrchovinská 944, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Vladimír Ferkl
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
Člen představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
54101, 2266857, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Polská, 205, Polská 205, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. Josef Žďárský
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
Předseda představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
15800, 22696873, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2147, 11, Seydlerova 2147/11, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|