Ing. Rudolf Král
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
30.09.2003 |
Adresa: |
19016, 22528440, Praha 9, Nadějovská, 996 |
|
Ing. Rudolf Král
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
30.09.2003 |
Adresa: |
19016, 22528440, Praha, Újezd nad Lesy, Nadějovská, 996, Nadějovská 996, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Pavel Němeček
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
28.03.2003 |
Adresa: |
Tuřice, Sobětuchy 25, PSČ 294 74 |
|
Ing. PAVEL NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
28.03.2003 |
Adresa: |
29474, 12623369, Mladá Boleslav, Tuřice, Sobětuchy, 25, Sobětuchy 25, 29474 Tuřice |
|
Ing. Tomáš Máčalík
|
Neaktivní
od 30.09.2003
|
Jednatel |
07.11.2002 |
Adresa: |
29001, 18316107, Poděbrady III, Palackého, 104/2 |
|
Ing. Tomáš Máčalík
|
Neaktivní
od 30.09.2003
|
Jednatel |
07.11.2002 |
Adresa: |
29001, 18316107, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Palackého, 104, 2, Palackého 104/2, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. Miloš Vaníček
|
Neaktivní
od 07.11.2002
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
4, Nymburk, Poděbrady, Palackého, 1362/III |
|
Ing. Pavel Haberle
|
Neaktivní
od 07.11.2002
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
4, Nymburk, Poděbrady, Palackého, 1363/III |
|
Mgr. Pavel Bárta
|
Neaktivní
od 28.03.2003
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
5689996, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Družstevní, 590 |
|
Ing. MILOŠ VANÍČEK
|
Neaktivní
od 07.11.2002
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
29001, 18327460, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Palackého, 1362, Palackého 1362, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. PAVEL HABERLE
|
Neaktivní
od 07.11.2002
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
29001, 18327478, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Palackého, 1363, Palackého 1363, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Mgr. Pavel Bárta
|
Neaktivní
od 28.03.2003
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
56151, 5689996, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Družstevní, 590, Družstevní 590, 56151 Letohrad |
|