JAN ERBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
50601, 17438161, Jičín, Nové Město, Jabloňová, 357 |
|
ROBERT GOLDMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
50601, 17523427, Jičín, Staré Město, Palackého, 73 |
|
ROBERT GOLDMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
50601, 17523427, Jičín, Jičín, Staré Město, Palackého, 73, Palackého 73, Staré Město, 50601 Jičín |
|
JAN ERBAN
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
50601, 17438161, Jičín, Jičín, Nové Město, Jabloňová, 357, Jabloňová 357, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Alexander Kazakov
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
14.07.2008 |
Adresa: |
Novosibirsk, Deržavina, 46-116 |
|
Alexander Kazakov
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
14.07.2008 |
Adresa: |
46-116, Novosibirsk, Deržavina, Novosibirsk - Deržavina 46-116, Rusko |
|
Lucie Janečková
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
Jednatel |
09.02.2006 |
Adresa: |
18600, 22355065, Praha, Karlín, Molákova, 599/6 |
|
Lucie Janečková
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
Jednatel |
09.02.2006 |
Adresa: |
18600, 22355065, Praha, Karlín, Molákova, 599, 6, Molákova 599/6, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Lucie Mičková
|
Neaktivní
od 09.02.2006
|
Jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
22355065, Praha 8, Karlín, Molákova, 599/6 |
|
Lucie Mičková
|
Neaktivní
od 09.02.2006
|
Jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
18600, 22355065, Praha, Karlín, Molákova, 599, 6, Molákova 599/6, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Lucie Mičková
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
Jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
10300, 22739017, Praha 10, Praha 10, K Vrbě, 508/3 |
|
Jan Morávek
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
Jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
50601, 17530148, Jičín, Jičín, Kosmonautů, 775 |
|
Lucie Mičková
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
Jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
10300, 22739017, Praha, Kolovraty, K vrbě, 508, 3, K vrbě 508/3, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Jan Morávek
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
Jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
50601, 17530148, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Kosmonautů, 775, Kosmonautů 775, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|