BOŘEK HÁJEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2014 |
Adresa: |
50313, 26020823, Dohalice, Dohalice, 119 |
|
LIBOR VESELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2014 |
Adresa: |
50601, 27294188, Jičín, Valdické Předměstí, Hrušňová, 1186 |
|
BOŘEK HÁJEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2014 |
Adresa: |
50313, 26020823, Hradec Králové, Dohalice, Dohalice, 119, č.p. 119, 50313 Dohalice |
|
LIBOR VESELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2014 |
Adresa: |
50601, 27294188, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Hrušňová, 1186, Hrušňová 1186, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
LIBOR VESELÝ
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
Jednatel |
23.08.2014 |
Adresa: |
50601, 27294188, Jičín, Valdické Předměstí, Hrušňová, 1186 |
|
LIBOR VESELÝ
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
Jednatel |
23.08.2014 |
Adresa: |
50601, 27294188, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Hrušňová, 1186, Hrušňová 1186, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Libor Veselý
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
Jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
50601, 27294188, Jičín, Hrušňová, 1186 |
|
Bořek Hájek
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
Jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
50313, 26020823, Dohalice, 119 |
|
LIBOR VESELÝ
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
Jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
50601, 27294188, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Hrušňová, 1186, Hrušňová 1186, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
BOŘEK HÁJEK
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
Jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
50313, 26020823, Hradec Králové, Dohalice, Dohalice, 119, č.p. 119, 50313 Dohalice |
|
Zdeněk Krušina
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
Jednatel |
22.06.2000 |
Adresa: |
50801, 17541816, Hořice, Kollárova, čp.746 |
|
Jaroslav Krušina
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
Jednatel |
22.06.2000 |
Adresa: |
Holovousy, Chodovice čp.87, PSČ 508 01 Hořice |
|
Zdeněk Krušina
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
Jednatel |
22.06.2000 |
Adresa: |
50801, 17541816, Jičín, Hořice, Hořice, Kollárova, 746, Kollárova 746, 50801 Hořice |
|