Mgr. PETR SOBOTKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.04.2024 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
ANNA KOŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.04.2024 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
MICHAL KLEPEŠTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.04.2024 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
ZDENĚK DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246 |
|
ANNA KOŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246 |
|
Mgr. PETR SOBOTKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246 |
|
ZDENĚK DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Předseda představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
ANNA KOŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Místopředseda představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Mgr. PETR SOBOTKA
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Člen představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Anna Koňáková
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
Místopředseda |
12.07.2005 |
Adresa: |
54102, 2280116, Trutnov, Zvonková, 473 |
|
Anna Koňáková
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
Místopředseda |
12.07.2005 |
Adresa: |
54102, 2280116, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Zvonková, 473, Zvonková 473, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
Ladislav Koňák
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
Místopředseda |
19.07.2000 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Bratří Čapků, 246 |
|
Ing. Zdeněk Doležal
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
Předseda družstva |
19.07.2000 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Bratří Čapků, 246 |
|
Ladislav Koňák
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
Místopředseda |
19.07.2000 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Ing. Zdeněk Doležal
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
Předseda družstva |
19.07.2000 |
Adresa: |
54101, 2270854, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 246, Bratří Čapků 246, Kryblice, 54101 Trutnov |
|