MILOSLAV ZUMR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.05.2024 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MARTIN WEINER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.05.2024 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Mgr. SABINA CEJNAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.05.2024 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MILOSLAV ZUMR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.06.2019 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
SABINA CEJNAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.06.2019 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
RICHARD BENÍŠEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.06.2019 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
MILOSLAV ZUMR
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
předseda výboru |
17.06.2019 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
SABINA CEJNAROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
člen výboru |
17.06.2019 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
RICHARD BENÍŠEK
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
místopředseda výboru |
17.06.2019 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
ZDENĚK JELÍNEK
|
Neaktivní
od 17.06.2019
|
předseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
JITKA RYCHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2019
|
místopředseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
MIROSLAVA SEKEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2019
|
člen výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
ZDENĚK JELÍNEK
|
Neaktivní
od 17.06.2019
|
předseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JITKA RYCHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2019
|
místopředseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MIROSLAVA SEKEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2019
|
člen výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jitka Rychterová
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
místopředseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice I, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823 |
|
JITKA RYCHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
místopředseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53002, 7707096, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1823, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ivan Horych
|
Neaktivní
od 10.05.2012
|
místopředseda výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Ivan Horych
|
Neaktivní
od 10.05.2012
|
místopředseda výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Miroslava Sekerová
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
člen výboru |
29.03.2006 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Miroslava Sekerová
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
člen výboru |
29.03.2006 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Ing. Ludvík Pískovský
|
Neaktivní
od 28.03.2007
|
místopředseda výboru |
16.06.2005 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Zdeněk Jelínek
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
předseda výboru |
16.06.2005 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Ing. Ludvík Pískovský
|
Neaktivní
od 28.03.2007
|
místopředseda výboru |
16.06.2005 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Zdeněk Jelínek
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
předseda výboru |
16.06.2005 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Jan Jarolím
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
Předseda výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Jarmila Štěpánková
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
Místopředseda výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Jana Hebková
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
Člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
53002, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1823 |
|
Jan Jarolím
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
Předseda výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Jarmila Štěpánková
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
Místopředseda výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Jana Hebková
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
Člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
1823, Pardubice, nábř. Závodu míru, 53002, nábř. Závodu míru 1823, 53002 Pardubice, Česká republika |
|