Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | M TOUR s.r.o. |
ICO: | 25948768 |
Registrovaná adresa: | 58001, 9590421, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dolní, 227, Dolní 227, 58001 Havlíčkův Brod |
Začleněno na: | 26.02.2001 |
Předmět podnikání: |
Specializovaný maloobchod
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní agentury
Zprostředkování služeb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MICHAELA POSPÍCHALOVÁ | Aktivní | 25.02.2015 | |
|
|||
MICHAELA POSPÍCHALOVÁ | Aktivní | 25.02.2015 | |
|
|||
MARTIN JIRÁSEK | Aktivní | 24.06.2014 | |
|
|||
MARTIN JIRÁSEK | Aktivní | 24.06.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MICHAELA POSPÍCHALOVÁ | Aktivní | Jednatel | 25.02.2015 |
|
|||
MICHAELA POSPÍCHALOVÁ | Aktivní | Jednatel | 25.02.2015 |
|
|||
MARTIN JIRÁSEK | Aktivní | Jednatel | 24.06.2014 |
|
|||
MARTIN JIRÁSEK | Aktivní | Jednatel | 24.06.2014 |
|
|||
MICHAELA POSPÍCHALOVÁ | Neaktivní od 25.02.2015 | Jednatel | 24.06.2014 |
|
|||
MICHAELA POSPÍCHALOVÁ | Neaktivní od 25.02.2015 | Jednatel | 24.06.2014 |
|
|||
Michaela Haitmanová | Neaktivní od 24.06.2014 | Jednatel | 14.03.2008 |
|
|||
Michaela Haitmanová | Neaktivní od 24.06.2014 | Jednatel | 14.03.2008 |
|
|||
Michaela Haitmanová | Neaktivní od 14.03.2008 | Jednatel | 24.07.2001 |
|
|||
Michaela Haitmanová | Neaktivní od 14.03.2008 | Jednatel | 24.07.2001 |
|
|||
Michaela Haitmanová | Neaktivní od 24.07.2001 | Jednatel | 26.02.2001 |
|
|||
Martin Jirásek | Neaktivní od 24.06.2014 | Jednatel | 26.02.2001 |
|
|||
Michaela Haitmanová | Neaktivní od 24.07.2001 | Jednatel | 26.02.2001 |
|
|||
MARTIN JIRÁSEK | Neaktivní od 24.06.2014 | Jednatel | 26.02.2001 |
|
Registrační číslo M TOUR s.r.o. je 25948768.
Registrační adresa M TOUR s.r.o. je 58001, 9590421, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dolní, 227, Dolní 227, 58001 Havlíčkův Brod.
M TOUR s.r.o. byla založena 26.02.2001.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MICHAELA POSPÍCHALOVÁ, MICHAELA POSPÍCHALOVÁ, MARTIN JIRÁSEK, MARTIN JIRÁSEK.