ing JAROSLAV ČERNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161 |
|
GALINA MICHKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160 |
|
PETR VAŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160 |
|
ing ZDENĚK SVOBODA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161 |
|
ing JAROSLAV ČERNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
GALINA MICHKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
PETR VAŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
ing ZDENĚK SVOBODA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.05.2022 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
ing JAROSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Předseda výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161 |
|
GALINA MICHKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Místopředseda výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160 |
|
PETR VAŠEK
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Člen výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160 |
|
ing ZDENĚK SVOBODA
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Člen výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161 |
|
ing JAROSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Předseda výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
GALINA MICHKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Místopředseda výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
PETR VAŠEK
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Člen výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
ing ZDENĚK SVOBODA
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Člen výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Ing. Jaroslav Černý
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
předseda výboru |
17.06.2011 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Černá za Bory, 161 |
|
Galina Michková
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
místopředseda výboru |
17.06.2011 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Na Rybníčkách, 160 |
|
Petr Vašek
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen výboru |
17.06.2011 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160 |
|
Ing. Jaroslav Černý
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
předseda výboru |
17.06.2011 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
GALINA MICHKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
místopředseda výboru |
17.06.2011 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
PETR VAŠEK
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen výboru |
17.06.2011 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Petr Vašek
|
Neaktivní
od 17.06.2011
|
člen výboru |
23.05.2008 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160 |
|
PETR VAŠEK
|
Neaktivní
od 17.06.2011
|
člen výboru |
23.05.2008 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Josef Kadidlo
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Člen výboru |
29.05.2003 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Černá za Bory, 161 |
|
Ing. Jaroslav Černý
|
Neaktivní
od 17.06.2011
|
Předseda výboru |
29.05.2003 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Černá za Bory, 161 |
|
Galina Michková
|
Neaktivní
od 17.06.2011
|
Místopředseda výboru |
29.05.2003 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Na Rybníčkách, 160 |
|
Josef Kadidlo
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Člen výboru |
29.05.2003 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
GALINA MICHKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2011
|
Místopředseda výboru |
29.05.2003 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Ing. Jaroslav Černý
|
Neaktivní
od 17.06.2011
|
Předseda výboru |
29.05.2003 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Ing. Jaroslav Černý
|
Neaktivní
od 29.05.2003
|
Předseda výboru |
04.07.2001 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, 161 |
|
Jaroslav Šeda
|
Neaktivní
od 29.05.2003
|
Místopředseda výboru |
04.07.2001 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, 160 |
|
Josef Kadidlo
|
Neaktivní
od 29.05.2003
|
Člen výboru |
04.07.2001 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, 161 |
|
Ing. Jaroslav Černý
|
Neaktivní
od 29.05.2003
|
Předseda výboru |
04.07.2001 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Jaroslav Šeda
|
Neaktivní
od 29.05.2003
|
Místopředseda výboru |
04.07.2001 |
Adresa: |
53301, 7671687, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 160, Na Rybníčkách 160, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Josef Kadidlo
|
Neaktivní
od 29.05.2003
|
Člen výboru |
04.07.2001 |
Adresa: |
53301, 7671695, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 161, Na Rybníčkách 161, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|