RADEK NEDBAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343 |
|
IVA VYDROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
50601, 17438021, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 344 |
|
MAREK HAINIŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343 |
|
RADEK NEDBAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
IVA VYDROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
50601, 17438021, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 344, Sokolovská 344, Nové Město, 50601 Jičín |
|
MAREK HAINIŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
RADEK NEDBAL
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
předseda výboru |
11.06.2021 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343 |
|
RADEK NEDBAL
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
předseda výboru |
11.06.2021 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
IVA VYDROVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
místopředseda výboru |
15.12.2015 |
Adresa: |
50601, 17438021, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 344 |
|
MAREK HAINIŠ
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
člen výboru |
15.12.2015 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343 |
|
RADEK NEDBAL
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
předseda výboru |
15.12.2015 |
Adresa: |
50601, 17440114, Jičín, Nové Město, Pod Koželuhy, 558 |
|
RADEK NEDBAL
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
předseda výboru |
15.12.2015 |
Adresa: |
50601, 17440114, Jičín, Jičín, Nové Město, Pod Koželuhy, 558, Pod Koželuhy 558, Nové Město, 50601 Jičín |
|
IVA VYDROVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
místopředseda výboru |
15.12.2015 |
Adresa: |
50601, 17438021, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 344, Sokolovská 344, Nové Město, 50601 Jičín |
|
MAREK HAINIŠ
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
člen výboru |
15.12.2015 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
JOSEF NÁLEVKA
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
předseda výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343 |
|
JOSEF BODLÁK
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
místopředseda výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
50601, 17438021, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 344 |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
člen výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343 |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
předseda výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
JOSEF BODLÁK
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
místopředseda výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
50601, 17438021, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 344, Sokolovská 344, Nové Město, 50601 Jičín |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
člen výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
předseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Sokolovská, 343 |
|
Josef Bodlák
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
místopředseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Sokolovská, 343 |
|
Michal Turek
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Sokolovská, 343 |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
předseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Josef Bodlák
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
místopředseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
MICHAL TUREK
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Josef Bodlák
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Místopředseda |
19.07.2005 |
Adresa: |
17438012, Jičín, Sokolovská, 343 |
|
Josef Bodlák
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Místopředseda |
19.07.2005 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Jarmila Randová
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
Místopředsedkyně |
04.06.2004 |
Adresa: |
17438039, Jičín, Jičín, Sokolovská, 345 |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Předseda |
04.06.2004 |
Adresa: |
17438012, Jičín, Jičín, Sokolovská, 343 |
|
Antonín Pokorný
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Člen |
04.06.2004 |
Adresa: |
17438039, Jičín, Jičín, Sokolovská, 345 |
|
Jarmila Randová
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
Místopředsedkyně |
04.06.2004 |
Adresa: |
50601, 17438039, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 345, Sokolovská 345, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Antonín Pokorný
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Člen |
04.06.2004 |
Adresa: |
50601, 17438039, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 345, Sokolovská 345, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Předseda |
04.06.2004 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Předseda |
17.07.2001 |
Adresa: |
17438012, Jičín, Jičín, Sokolovská, 343 |
|
Jarmila Randová
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Místopředsedkyně |
17.07.2001 |
Adresa: |
17438039, Jičín, Jičín, Sokolovská, 345 |
|
Antonín Pokorný
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Člen |
17.07.2001 |
Adresa: |
17438039, Jičín, Jičín, Sokolovská, 345 |
|
Josef Nálevka
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Předseda |
17.07.2001 |
Adresa: |
50601, 17438012, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 343, Sokolovská 343, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Jarmila Randová
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Místopředsedkyně |
17.07.2001 |
Adresa: |
50601, 17438039, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 345, Sokolovská 345, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Antonín Pokorný
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Člen |
17.07.2001 |
Adresa: |
50601, 17438039, Jičín, Jičín, Nové Město, Sokolovská, 345, Sokolovská 345, Nové Město, 50601 Jičín |
|