Volodymyr Hryniv
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2009 |
Adresa: |
19000, 22542264, Praha 9, Vysočany, Spojovací, 204 |
|
Volodymyr Hryniv
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
jednatel |
10.09.2009 |
Adresa: |
19000, 22542264, Praha, Vysočany, Spojovací, 204, 18, Spojovací 204/18, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Tomáš Krátký
|
Neaktivní
od 10.09.2009
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
78901, 8074241, Rovensko, 148 |
|
TOMÁŠ KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2009
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
78901, 8074241, Šumperk, Rovensko, Rovensko, 148, č.p. 148, 78901 Rovensko |
|
Petr Rychtařík
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
02.04.2005 |
Adresa: |
56113, 18073484, Sudslava, 12 |
|
PETR RYCHTAŘÍK
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
02.04.2005 |
Adresa: |
56113, 18073484, Ústí nad Orlicí, Sudslava, Sudslava, 12, č.p. 12, 56113 Sudslava |
|
Jaroslava Rychtaříková
|
Neaktivní
od 02.04.2005
|
jednatel |
09.10.2002 |
Adresa: |
56113, 18073484, Sudslava, 12 |
|
Jaroslava Rychtaříková
|
Neaktivní
od 02.04.2005
|
jednatel |
09.10.2002 |
Adresa: |
56113, 18073484, Ústí nad Orlicí, Sudslava, Sudslava, 12, č.p. 12, 56113 Sudslava |
|
Petr Rychtařík
|
Neaktivní
od 09.10.2002
|
jednatel |
15.11.2001 |
Adresa: |
56113, 18073484, Ústí nad Orlicí, Sudslava, 12 |
|
PETR RYCHTAŘÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2002
|
jednatel |
15.11.2001 |
Adresa: |
56113, 18073484, Ústí nad Orlicí, Sudslava, Sudslava, 12, č.p. 12, 56113 Sudslava |
|