SOŇA CEJNAROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
54351, 26460408, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, 310 |
|
ZBYNĚK FOLKERT
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21752389, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Třebízského, 1285, 9 |
|
ZBYNĚK FOLKERT
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21752389, Praha, Vinohrady, Třebízského, 1285, 9, Třebízského 1285/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
SOŇA CEJNAROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
54351, 26460408, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, 310, č.p. 310, 54351 Špindlerův Mlýn |
|
Zbyněk Folkert
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
Jednatel |
12.03.2008 |
Adresa: |
22634673, Praha 10, Strašnice, Královická, 3058/45 |
|
Zbyněk Folkert
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
Jednatel |
12.03.2008 |
Adresa: |
10000, 22634673, Praha, Strašnice, Královická, 3058, 45, Královická 3058/45, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Zbyněk Folkert
|
Neaktivní
od 12.03.2008
|
Jednatel |
01.06.2004 |
Adresa: |
Praha 8, Na Labuťce, 583 |
|
Zbyněk Folkert
|
Neaktivní
od 12.03.2008
|
Jednatel |
01.06.2004 |
Adresa: |
583, Praha 8, Na Labuťce, Na Labuťce 583, Praha 8, Česká republika |
|
Soňa Cejnarová
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
Jednatel |
28.02.2004 |
Adresa: |
2345277, Trutnov, Špindlerův Mlýn, 125 |
|
Soňa Cejnarová
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
Jednatel |
28.02.2004 |
Adresa: |
54351, 2345277, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, 125, č.p. 125, 54351 Špindlerův Mlýn |
|
Ing. Václav Uxa
|
Neaktivní
od 28.02.2004
|
Jednatel |
04.02.2002 |
Adresa: |
28002, 21166731, Kolín III, Husovo nám., 132 |
|
Ing. Václav Uxa
|
Neaktivní
od 28.02.2004
|
Jednatel |
04.02.2002 |
Adresa: |
28002, 21166731, Kolín, Kolín, Kolín III, Husovo náměstí, 132, Husovo náměstí 132, Kolín III, 28002 Kolín |
|