ROMAN KREJČÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.09.2023 |
Adresa: |
53312, 7632614, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Kolínská, 357, Kolínská 357, 53312 Chvaletice |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
53312, 7630271, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107, Československé armády 107, 53312 Chvaletice |
|
Mgr. MILOSLAV ŠTĚRBA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
53312, 7630573, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Žižkova, 137, Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
|
ĽUDMILA VERUNÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
28575, 11605278, Kutná Hora, Žehušice, Žehušice, K Lávce, 177 |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630271, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107 |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
ANNA NOHEJLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
ROMAN KREJČÍK
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
Místopředseda výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
ĽUDMILA VERUNÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
28575, 11605278, Kutná Hora, Žehušice, Žehušice, K Lávce, 177, K Lávce 177, 28575 Žehušice |
|
ĽUDMILA VERUNÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
ĽUDMILA VERUNÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Předseda výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630271, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107, Československé armády 107, 53312 Chvaletice |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Místopředseda výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
ANNA NOHEJLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Člen výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
PETR SIMEON VODIČKA
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
Člen výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
28002, 74519107, Kolín, Kolín, Kolín IV, K Dílnám, 972 |
|
PETR SIMEON VODIČKA
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
Člen výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
28002, 74519107, Kolín, Kolín, Kolín IV, K Dílnám, 972, K Dílnám 972, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
PETR SIMEON VODIČKA
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
Člen výboru |
24.08.2015 |
Adresa: |
53312, 7630280, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 108 |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
Předseda výboru |
24.08.2015 |
Adresa: |
53312, 7630271, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107 |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
Místopředseda výboru |
24.08.2015 |
Adresa: |
53312, 7630255, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
PETR SIMEON VODIČKA
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
Člen výboru |
24.08.2015 |
Adresa: |
53312, 7630280, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 108, Československé armády 108, 53312 Chvaletice |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
Předseda výboru |
24.08.2015 |
Adresa: |
53312, 7630271, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107, Československé armády 107, 53312 Chvaletice |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
Místopředseda výboru |
24.08.2015 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
VÁCLAV BALVÍN
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
člen |
24.02.2015 |
Adresa: |
53501, 7750811, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Tůmy Přeloučského, 254 |
|
VÁCLAV BALVÍN
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
člen |
24.02.2015 |
Adresa: |
53501, 7750811, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Tůmy Přeloučského, 254, Tůmy Přeloučského 254, 53501 Přelouč |
|
VÁCLAV BALVÍN
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630280, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 108 |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
předseda |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630271, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107 |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
místopředseda |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630255, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
ANNA NOHEJLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630255, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
ĽUDMILA VERUNÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630255, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105 |
|
VÁCLAV BALVÍN
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630280, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 108, Československé armády 108, 53312 Chvaletice |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
předseda |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630271, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107, Československé armády 107, 53312 Chvaletice |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
místopředseda |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
ANNA NOHEJLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
ĽUDMILA VERUNÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen |
22.11.2013 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
Pavel Nohejl
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
předseda výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630255, Chvaletice, Československé armády, čp. 105 |
|
Zdeňka Horáková
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
místopředseda výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630255, Chvaletice, Československé armády, čp. 105 |
|
Jana Burešová
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630280, Chvaletice, Československé armády, čp. 108 |
|
Helena Janková
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630280, Chvaletice, Československé armády, čp. 108 |
|
Iveta Soudská
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630263, Chvaletice, Československé armády, čp. 106 |
|
Milena Skřivánková
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630271, Chvaletice, Československé armády, čp. 107 |
|
Pavel Nohejl
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
předseda výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
ZDEŇKA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
místopředseda výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630255, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 105, Československé armády 105, 53312 Chvaletice |
|
Jana Burešová
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630280, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 108, Československé armády 108, 53312 Chvaletice |
|
Helena Janková
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630280, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 108, Československé armády 108, 53312 Chvaletice |
|
Iveta Soudská
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630263, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 106, Československé armády 106, 53312 Chvaletice |
|
Milena Skřivánková
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen výboru |
28.06.2008 |
Adresa: |
53312, 7630271, Pardubice, Chvaletice, Chvaletice, Československé armády, 107, Československé armády 107, 53312 Chvaletice |
|