MILAN RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.01.2024 |
|
MARTIN LAŇAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
10600, 22685723, Praha, Záběhlice, Jasmínová, 2680, 30, Jasmínová 2680/30, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MILAN RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2014 |
Adresa: |
53002, 7714360, Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Vikové-Kunětické, 2570 |
|
MARTIN LAŇAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2014 |
Adresa: |
10400, 28309405, Hlavní město Praha, Praha, Křeslice, Diviznová, 340, 6 |
|
MARTIN LAŇAR
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Jednatel |
03.02.2014 |
Adresa: |
10400, 28309405, Praha, Křeslice, Diviznová, 340, 6, Diviznová 340/6, Křeslice, 10400 Praha 10 |
|
MILAN RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 29.01.2024
|
Jednatel |
03.02.2014 |
Adresa: |
53002, 7714360, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Vikové-Kunětické, 2570, Boženy Vikové-Kunětické 2570, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Martin Laňar
|
Neaktivní
od 03.02.2014
|
Jednatel |
14.06.2003 |
Adresa: |
10000, Praha 10 - Strašnice, V Olšinách, 2272/118 |
|
Martin Laňar
|
Neaktivní
od 03.02.2014
|
Jednatel |
14.06.2003 |
Adresa: |
10000, 22626531, Praha, Strašnice, V olšinách, 2272, 118, V olšinách 2272/118, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Milan Růžička
|
Neaktivní
od 03.02.2014
|
Jednatel |
09.04.2002 |
Adresa: |
53341, 7490135, Lázně Bohdaneč, Družstevní, 600 |
|
Milan Růžička
|
Neaktivní
od 03.02.2014
|
Jednatel |
09.04.2002 |
Adresa: |
53341, 7490135, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Družstevní, 600, Družstevní 600, 53341 Lázně Bohdaneč |
|