PAVEL GRUND
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.03.2024 |
Adresa: |
54101, 2271036, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Maxima Gorkého, 264, Maxima Gorkého 264, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
ZUZANA ZÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.03.2024 |
Adresa: |
54101, 2251892, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Rolnická, 70, Rolnická 70, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JIŘÍ BAŽANT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.03.2024 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PAVEL GRUND
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
54101, 2271036, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Maxima Gorkého, 264 |
|
ZUZANA ZÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
54101, 2251892, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Rolnická, 70 |
|
JIŘÍ BAŽANT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
PAVEL GRUND
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
předseda představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
54101, 2271036, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Maxima Gorkého, 264, Maxima Gorkého 264, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
ZUZANA ZÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
místopředseda představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
54101, 2251892, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Rolnická, 70, Rolnická 70, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JIŘÍ BAŽANT
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
člen představenstva |
02.05.2022 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JIŘÍ KUTHAN
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Předseda představenstva |
16.12.2017 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
PETR FOUSEK
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Místopředseda představenstva |
16.12.2017 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
JIŘÍ BAŽANT
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Člen představenstva |
16.12.2017 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
JIŘÍ KUTHAN
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Předseda představenstva |
16.12.2017 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PETR FOUSEK
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Místopředseda představenstva |
16.12.2017 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JIŘÍ BAŽANT
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Člen představenstva |
16.12.2017 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MIROSLAV NEUMANN
|
Neaktivní
od 16.12.2017
|
Místopředseda představenstva |
03.06.2016 |
Adresa: |
54242, 25365941, Trutnov, Pilníkov, Pilníkov, Letná, 377 |
|
MIROSLAV NEUMANN
|
Neaktivní
od 16.12.2017
|
Místopředseda představenstva |
03.06.2016 |
Adresa: |
54242, 25365941, Trutnov, Pilníkov, Pilníkov, Letná, 377, Letná 377, 54242 Pilníkov |
|
MIROSLAV NEUMANN
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
Místopředseda představenstva |
02.12.2014 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
JIŘÍ KUTHAN
|
Neaktivní
od 16.12.2017
|
Předseda představenstva |
02.12.2014 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
PETR FOUSEK
|
Neaktivní
od 16.12.2017
|
Člen představenstva |
02.12.2014 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456 |
|
MIROSLAV NEUMANN
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
Místopředseda představenstva |
02.12.2014 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PETR FOUSEK
|
Neaktivní
od 16.12.2017
|
Člen představenstva |
02.12.2014 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JIŘÍ KUTHAN
|
Neaktivní
od 16.12.2017
|
Předseda představenstva |
02.12.2014 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Jiří Kuthan
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
předseda představenstva |
10.05.2011 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
Michal Hlotan
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
člen představenstva |
10.05.2011 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
Michal Hlotan
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
člen představenstva |
10.05.2011 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JIŘÍ KUTHAN
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
předseda představenstva |
10.05.2011 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PhDr. Anna Habrovcová
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
předseda představenstva |
06.09.2006 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
Jitka Kábrtová
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
člen představenstva |
06.09.2006 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
Miroslav Neumann
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
místopředseda představenstva |
06.09.2006 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
PhDr. Anna Habrovcová
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
předseda představenstva |
06.09.2006 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Jitka Kábrtová
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
člen představenstva |
06.09.2006 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MIROSLAV NEUMANN
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
místopředseda představenstva |
06.09.2006 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Lenka Skalská
|
Neaktivní
od 22.03.2006
|
Předseda představenstva |
05.08.2003 |
Adresa: |
2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
Lenka Skalská
|
Neaktivní
od 22.03.2006
|
Předseda představenstva |
05.08.2003 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JUDr. Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
Předseda představenstva: |
08.04.2002 |
Adresa: |
2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
Bronislav Kudrna
|
Neaktivní
od 06.09.2006
|
Místopředseda představenstva: |
08.04.2002 |
Adresa: |
2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
PhDr. Anna Habrovcová
|
Neaktivní
od 06.09.2006
|
Člen představenstva: |
08.04.2002 |
Adresa: |
2256118, Trutnov, Žižkova, 456 |
|
JUDr. Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
Předseda představenstva: |
08.04.2002 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Bronislav Kudrna
|
Neaktivní
od 06.09.2006
|
Místopředseda představenstva: |
08.04.2002 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PhDr. Anna Habrovcová
|
Neaktivní
od 06.09.2006
|
Člen představenstva: |
08.04.2002 |
Adresa: |
54101, 2256118, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 456, Žižkova 456, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|