ING. PAVLA MARVANOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
13.10.2020 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324 |
|
VĚRA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
13.10.2020 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324 |
|
ONDŘEJ KŘIVOHLÁVEK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
13.10.2020 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324 |
|
ING. PAVLA MARVANOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
13.10.2020 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
VĚRA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
13.10.2020 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
ONDŘEJ KŘIVOHLÁVEK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
13.10.2020 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Bc. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
06.05.2020 |
Adresa: |
56301, 17976766, Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, 111 |
|
Bc. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
06.05.2020 |
Adresa: |
56301, 17976766, Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, 111, č.p. 111, 56301 Horní Třešňovec |
|
Bc. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
19.07.2018 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324 |
|
ING. PAVLA MARVANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
19.07.2018 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324 |
|
VĚRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
ČLEN VÝBORU |
19.07.2018 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324 |
|
Bc. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
19.07.2018 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
VĚRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
ČLEN VÝBORU |
19.07.2018 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
ING. PAVLA MARVANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
19.07.2018 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
JOSEF LANGR
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
Předseda |
16.11.2015 |
Adresa: |
56201, 24730025, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 325 |
|
Ing. PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
Člen |
16.11.2015 |
Adresa: |
56201, 24730025, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 325 |
|
JOSEF LANGR
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
Předseda |
16.11.2015 |
Adresa: |
56201, 24730025, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 325, Dukelská 325, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
Člen |
16.11.2015 |
Adresa: |
56201, 24730025, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 325, Dukelská 325, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Zdeněk Motz
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
Místopředseda |
26.06.2002 |
Adresa: |
24730017, Ústí nad Orlicí, Dukelská, 324 |
|
Josef Langr
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
Předseda |
26.06.2002 |
Adresa: |
24730025, Ústí nad Orlicí, Dukelská, 325 |
|
Ing. Petr Doležal
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
Člen |
26.06.2002 |
Adresa: |
24730025, Ústí nad Orlicí, Dukelská, 325 |
|
JOSEF LANGR
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
Předseda |
26.06.2002 |
Adresa: |
56201, 24730025, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 325, Dukelská 325, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Zdeněk Motz
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
Místopředseda |
26.06.2002 |
Adresa: |
56201, 24730017, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 324, Dukelská 324, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
Člen |
26.06.2002 |
Adresa: |
56201, 24730025, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 325, Dukelská 325, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|