Ing. LUKÁŠ BERAN
|
Aktivní
|
|
18.10.2016 |
Adresa: |
53701, 18876684, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Na Valech, 18 |
|
Ing. LUKÁŠ BERAN
|
Aktivní
|
|
18.10.2016 |
Adresa: |
53701, 18876684, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Na Valech, 18, Na Valech 18, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. Lukáš Beran
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
|
03.10.2011 |
Adresa: |
53701, 18876684, Chrudim, Chrudim II, Na Valech, 18 |
|
Ing. LUKÁŠ BERAN
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
|
03.10.2011 |
Adresa: |
53701, 18876684, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Na Valech, 18, Na Valech 18, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Miroslav Beran
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
53835, 5416671, Zaječice, 185 |
|
Miroslav Beran
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
53835, 5416671, Chrudim, Zaječice, Zaječice, 185, č.p. 185, 53835 Zaječice |
|
Miroslav Beran
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
Jednatel |
13.04.2006 |
Adresa: |
Chrudim III, Podhůra, 200E |
|
Miroslav Beran
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
Jednatel |
13.04.2006 |
Adresa: |
200E, Chrudim III, Podhůra, Podhůra 200E, Chrudim III, Česká republika |
|
Miroslav Beran
|
Neaktivní
od 13.04.2006
|
Jednatel |
22.07.2002 |
Adresa: |
Chrudim IV, Družstevní, čp.665 |
|
Josef Doucha
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
Jednatel |
22.07.2002 |
Adresa: |
18891896, Chrudim III, U Stadionu, 718 |
|
Miroslav Beran
|
Neaktivní
od 13.04.2006
|
Jednatel |
22.07.2002 |
Adresa: |
53705, 18882323, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Družstevní, 665, Družstevní 665, Chrudim II, 53705 Chrudim |
|
Josef Doucha
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
Jednatel |
22.07.2002 |
Adresa: |
53703, 18891896, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 718, U Stadionu 718, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|